TOR PLUS a.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOR PLUS a.s. "v likvidaci" (47677244) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 4. května 1780, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 7. 1994 TOR PLUS a.s. "v likvidaci" má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TOR PLUS a.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOR PLUS a.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 21. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 848 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47677244 | |
Jméno: | TOR PLUS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.7.1994 |
Zapsána dne: | 21.7.1994 | |
Právní důvod: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26.5.2010, j.č. 26 Cm 163/2009-11, které nabylo právní moci dne 14.7.2010 se společnost TOR PLUS a.s., IČ 476 77 244 zrušuje s likvidací. Soud jmenuje likvidátorem společnosti Miloslava Olšáka, bytem Valašské Meziříčí, Luční 1339, PSČ 757 01. | 2.8.2010 |
Základní kapitál | 9 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.7.1994 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 900 | 21.7.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 4. května 1780, Vsetín 75501, Česká republika | 21.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ul. 4. května č.p. 1780, Vsetín , Česká republika | 21.7.1994 - 21.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.4.2009 - 12.1.2011 |
obchodní činnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání | 21.7.1994 - 8.4.2009 |
zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu | 21.7.1994 - 8.4.2009 |
provoz zahradnictví - prodej výpěstků | 21.7.1994 - 8.4.2009 |
úprava měst a obcí v rozsahu sadovnická tvorba životního prostředí | 21.7.1994 - 8.4.2009 |
ubytovací služby | 21.7.1994 - 8.4.2009 |
provozování cestovní kanceláře | 21.7.1994 - 8.4.2009 |
pekařství | 21.7.1994 - 12.1.2011 |
člen představenstva | Miloslav Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2022 |
Adresa | 66, 75624 Bystřička |
člen představenstva | Miloslav Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2015 do 14.1.2022 |
Adresa | Luční 1339, 75701 Valašské Meziříčí |
člen představenstva | Miloslav Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2009 do 21.5.2015 |
Adresa | Luční 1339, 75701 Valašské Meziříčí |
člen představenstva | Pavel Spurný |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1994 do 16.6.2009 |
Adresa | Na hrázi č.p. 1259, Vsetín |
člen představenstva | Miloslav Olšák |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1994 do 16.6.2009 |
Adresa | Na příkopě č.p. 726, Valašské Meziříčí |
člen představenstva | Jaromír Konvička |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1994 do 15.6.2004 |
Adresa | Sychrov č.p. 77, Vsetín |
předseda představenstva | Ing. Jiří Ordyniec |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1994 do 1.4.2004 |
Adresa | č.p. 37, Halenkov |
IČO (identifikační číslo): | 47677244 |
---|---|
Jméno: | TOR PLUS a.s. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 21. 7. 1994 |
IČO: | 47677244 |
---|---|
Firma: | TOR PLUS a.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 7. 1994 |
Sídlo: | 4. května 1780, Vsetín 75501 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |