TOPVO, spol. s r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOPVO, spol. s r.o. "v likvidaci" (47671548) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Opavská 78, 74706 Nové Sedlice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 1993 TOPVO, spol. s r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TOPVO, spol. s r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOPVO, spol. s r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5262 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47671548 | |
Jméno: | TOPVO, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.1.1993 |
Zapsána dne: | 8.1.1993 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.04.2006, čj. 15 Cm 84/2005-12, které nabylo právní moci dne 07.06.2006, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 16.7.2015 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.4.2006 čj. 15 Cm 84/2005-12, které nabylo právní moci dne 7.6.2006, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 15.6.2006 - 16.7.2015 | |
Usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 9.1.2004, čj. 29 Nc 1182/2003-12 nařídil soud exekuci podle platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Ostravě ze dne 10.9.1996, čj. 2 Ro 1408/95 na majetek povinného TOPVO, spol. s r.o. se sídlem Štítina, Nov é Sedlice 78 k uspokojení pohledávky oprávněného GWZ, s.r.o. se sídlem Brno, Stavební 5 ve výši 45 000,- kč s příslušenstvím. Provedením exekuce je pověřen JUDr.Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Brno, město, Cejl 99. | 24.6.2004 | |
Jednání za společnost: jednatel - Bohuslav Hroch Jednatel jedná jménem společnosti samostatně | 8.1.1993 - 21.10.1993 | |
Základní jmění: 100.000,-Kčs | 8.1.1993 - 21.10.1993 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: Bohuslav Hroch 80.000,-Kčs Ladislav Štefek 20.000,-Kčs Vklady byly splaceny v plné výši | 8.1.1993 - 21.10.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.10.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opavská 78, Nové Sedlice 74706, Česká republika | 16.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Štítina-Nové Sedlice 78 , Česká republika | 8.1.1993 - 8.1.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.3.2011 - 1.9.2014 |
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 8.1.1993 - 17.3.2011 |
Jednatel | Bohuslav Hroch |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 6.11.2023 |
Adresa | Zahumenní 85, 74706 Nové Sedlice |
jednatel | Bohuslav Hroch |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.2011 do 16.7.2015 |
Adresa | Zahumenní 85, 74706 Nové Sedlice |
jednatel | Bohuslav Hroch |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.1993 do 24.9.2011 |
Adresa | , Štítina-Nové Sedlice 78 |
společník | Bohuslav Hroch |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1993 do 21.10.1993 |
Adresa | , Štítina-Nové Sedlice 78 |
společník | Ladislav Štefek |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1993 do 21.10.1993 |
Adresa | Opava 9 - Komárov , Na Spojce 6 |
IČO: | 47671548 |
---|---|
Firma: | TOPVO, spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Nové Sedlice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 1. 1993 |
Sídlo: | Opavská 78, Nové Sedlice 74706 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |