TopQer s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TopQer s.r.o. "v likvidaci" (28589904) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Heleně 5004/2, 72200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 6. 2009 TopQer s.r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TopQer s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TopQer s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33369 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28589904 | |
Jméno: | TopQer s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.6.2009 |
Zapsána dne: | 10.6.2009 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 2023, č.j. 8 Cm 9/2023-8, které nabylo právní moci dne 1. 4. 2023, byl jmenován nový likvidátor společnosti. | 17.4.2023 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2018, č.j. 28 Cm 308/2017-21, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2018, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 21.3.2018 | |
Usnesením Okresního soudu v Ostravě, ze dne 02.11.2011, č.j. 94 EXE 14547/2011-8, které nabylo právní moci dne 23.02.2012, nařídil soud exekuci podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem Mgr. Robertem Tschöplem, č.j. RN 05/2011 ze dne 22.08.2011. P rovedením exekuce je pověřen Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor Exekutorský úřad se sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek. Exekutor vydal dne 14.05.2012 exekuční příkaz č.j. 142 EX 00732/11-062 k uspokojení pohledávky oprávněného SPORT CLUB s.r.o. Bajno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO: 26845431 ve výši 265.200,- Kč s přísl. příkazem k provedení exekuce prodejem po dniku povinného: TopQer s.r.o. Správcem podniku se ustanovuje: JUDr. Eva Janíkova, Frýdek-Místek, Farní 19, PSČ 738 01 | 6.6.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.6.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Heleně 5004/2, Ostrava 72200, Česká republika | 21.8.2017 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.8.2017 - 20.9.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.6.2009 - 21.8.2017 |
Jednatel | Jan Tuma |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2017 do 18.1.2023 |
Adresa | 5, 79397 Slezské Rudoltice |
jednatel | Jan Tuma |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2015 do 21.8.2017 |
Adresa | 5, 79397 Slezské Rudoltice |
jednatel | Jan Tuma |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2011 do 4.6.2015 |
Adresa | U Staré elektrárny 1930/6, 71000 Ostrava |
jednatel | Marcel Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2010 do 16.3.2011 |
Adresa | Sologubova 1802/5, 70030 Ostrava |
jednatel | Eduard Rojíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 31.8.2010 |
Adresa | Výškovická 144/130, 70030 Ostrava |
IČO: | 28589904 |
---|---|
Firma: | TopQer s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Třebovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 6. 2009 |
Sídlo: | Na Heleně 5004/2, Ostrava 72200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |