Topolka spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Topolka spol. s r.o. v likvidaci (61460141) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Topolce 1348/7, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 1994 Topolka spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Topolka spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Topolka spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 4. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28249 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61460141 | |
Jméno: | Topolka spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.4.1994 |
Zapsána dne: | 25.4.1994 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87Cm 575/2024-5 ze dne 3.5.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 8.6.2024. | 23.8.2024 |
Základní kapitál | 269 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.1.1996 | |
Základní kapitál | 213 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.4.1994 - 15.1.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Topolce 1348/7, Praha 14000, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Topolce 1348/7, Praha 14000, Česká republika | 25.4.1994 - 13.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem bytových a nebytových prostor se základními službami, spojenými s pronájmem | 25.4.1994 |
jednatel | Ing. Jan Štern |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2015 |
Adresa | Na Topolce 1348/7, 14000 Praha |
jednatel | Josefa Mauerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2011 |
Adresa | Na Topolce 1348/7, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Jan Štern |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2011 do 2.8.2015 |
Adresa | Na Topolce 1348/7, 14000 Praha |
jednatel | ing. Jan Štern |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1994 do 30.5.2011 |
Adresa | Na Topolce 1348/7, 14000 Praha |
jednatel | Josefa Mauerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1994 do 30.5.2011 |
Adresa | Na Topolce 1348/7, 14000 Praha |
jednatel | Josef Mauerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.1994 do 25.4.1994 |
Adresa | Na Topolce 1348/7, 14000 Praha |
IČO: | 61460141 |
---|---|
Firma: | Topolka spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 4. 1994 |
Sídlo: | Na Topolce 1348/7, Praha 14000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |