TOPO GROUPS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOPO GROUPS, s.r.o. (29213983) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 224, 68711 Topolná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2010 a je stále aktivní. TOPO GROUPS, s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o TOPO GROUPS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOPO GROUPS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 66198 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29213983 | |
Jméno: | TOPO GROUPS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.4.2010 |
Zapsána dne: | 21.4.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.4.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 224, Topolná 68711, Česká republika | 30.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 224, Topolná 68711, Česká republika | 21.4.2010 - 30.1.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 21.4.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.4.2010 |
jednatel | Josef Žmola |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2020 do 30.1.2023 |
Adresa | Politických vězňů 359/2, 77900 Olomouc |
jednatel | Josef Žmola |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2012 do 9.10.2020 |
Adresa | Dolní 3730/14, 79601 Prostějov |
jednatel | Filip Pernický |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2010 do 10.12.2012 |
Adresa | 48, 68711 Topolná |
jednatel | Monika Večeřová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2010 do 10.8.2010 |
Adresa | 431, 68713 Březolupy |
IČO (identifikační číslo): | 29213983 |
---|---|
Jméno: | TOPO GROUPS, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 4. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 224, Topolná 68711 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2010 |
IČO: | 29213983 |
---|---|
Firma: | TOPO GROUPS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Topolná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 4. 2010 |
Sídlo: | 224, Topolná 68711 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |