TOPENSTAV, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOPENSTAV, s.r.o. (25646516) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Studánky 338, 26711 Vráž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 1998 a již ukončila svou činnost. TOPENSTAV, s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o TOPENSTAV, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOPENSTAV, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 2. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 57760 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25646516 | |
Jméno: | TOPENSTAV, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.2.1998 |
Zapsána dne: | 17.2.1998 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 1.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.7.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.2.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Studánky 338, Vráž 26711, Česká republika | 19.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | U Studánky 338, Vráž 26711, Česká republika | 1.7.2014 - 19.3.2021 |
Adresa: | Plzeňská 442/209, Praha 15000, Česká republika | 19.12.2002 - 1.7.2014 |
Adresa: | Plzeňská 872/34, Praha 15000, Česká republika | 17.2.1998 - 19.12.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - živnost přerušena od 1.1.2020 do 31.12.2099 | 19.3.2021 - 7.3.2023 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - živnost přerušena od 1.1.2020 do 31.12.2099 | 19.3.2021 - 7.3.2023 |
Vodoinstalatérství, topenářství - živnost přerušena od 1.1.2020 do 31.12.2099 | 19.3.2021 - 7.3.2023 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - živnost přerušena od 1.1.2020 do 31.12.2099 | 19.3.2021 - 7.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2014 - 19.3.2021 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1.7.2014 - 19.3.2021 |
Vodoinstalatérství, topenářství | 1.7.2014 - 19.3.2021 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 1.7.2014 - 19.3.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 17.2.1998 - 1.7.2014 |
topenářství | 17.2.1998 - 1.7.2014 |
vodoinstalaterství | 17.2.1998 - 1.7.2014 |
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení | 17.2.1998 - 1.7.2014 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 17.2.1998 - 1.7.2014 |
jednatel | Ing. Milan Chroust |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2015 |
Adresa | Švehlova 2887/26, 10600 Praha |
jednatel | Ladislav Huněk |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 |
Adresa | U Studánky 338, 26711 Vráž |
jednatel | Ladislav Huněk |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2014 do 23.3.2021 |
Adresa | U Studánky 338, 26711 Vráž |
jednatel | Ing. Milan Chroust |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2002 do 31.7.2015 |
Adresa | Švehlova 2887/26, 10600 Praha |
jednatel | Ladislav Huněk |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1998 do 1.7.2014 |
Adresa | Plzeňská 872/34, 15000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Sommer |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.1998 do 19.12.2002 |
Adresa | Gagarinova 1083/33, 16500 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25646516 |
---|---|
Jméno: | TOPENSTAV, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 2. 1998 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | Na Lesích 338, Vráž 26711 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2012 |
Přerušeno od | 1. 1. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1998 |
Přerušeno od | 1. 1. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1998 |
Přerušeno od | 1. 1. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1998 |
Přerušeno od | 1. 1. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 2. 6. 2014 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 3. 2. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Huněk |
---|
IČO: | 25646516 |
---|---|
Firma: | TOPENSTAV, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Vráž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 2. 1998 |
Sídlo: | Na Lesích 338, Vráž 26711 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |