TopDesign Stavby, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TopDesign Stavby, s.r.o. (27345866) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 70, 46344 Vlastibořice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 2008 a je stále aktivní. TopDesign Stavby, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TopDesign Stavby, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TopDesign Stavby, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 7. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25374 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27345866 | |
Jméno: | TopDesign Stavby, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.2.2008 |
Zapsána dne: | 7.2.2008 | |
Městským úřadem Turnov, živnostenským odborem, bylo oznámeno, že dne 25. 10. 2023 zaniklo společnosti poslední živnostenské oprávnění. | 1.11.2023 - 1.11.2023 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 5.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 5.8.2014 - 2.6.2017 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 70, Vlastibořice 46344, Česká republika | 2.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 64, Vlastibořice 46344, Česká republika | 5.8.2014 - 2.6.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 5.8.2014 - 1.11.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.5.2012 - 1.11.2023 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5, tuny. | 25.5.2012 - 1.11.2023 |
truhlářství, podlahářství | 25.5.2012 - 1.11.2023 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
velkoobchod | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
zprostředkování obchodu a služeb | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
poskytování technických služeb | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
reklamní činnost a marketing | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 7.2.2008 - 25.5.2012 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 7.2.2008 - 1.11.2023 |
projektová činnost ve výstavbě | 7.2.2008 - 1.11.2023 |
jednatel | Ing. Martin Beksa |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2022 |
Adresa | 27, 46344 Vlastibořice |
jednatel | Ing. Martin Beksa |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 do 23.1.2022 |
Adresa | 50, 46344 Vlastibořice |
jednatel | Ing. Martin Beksa |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2018 do 6.12.2019 |
Adresa | 27, 46344 Vlastibořice |
jednatel | Ing. Martin Beksa |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2014 do 30.12.2018 |
Adresa | 64, 46344 Vlastibořice |
jednatel | Ing. Martin Beksa |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2013 do 5.8.2014 |
Adresa | 64, 46344 Vlastibořice |
jednatel | Ing. Martin Beksa |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2009 do 26.9.2013 |
Adresa | 64, 46344 Vlastibořice |
jednatel | Ing. Martin Beksa |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2008 do 5.11.2009 |
Adresa | 27, 46344 Vlastibořice |
jednatel | Jan Brzák |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2008 do 1.7.2008 |
Adresa | Podlesí 623, 46342 Hodkovice nad Mohelkou |
IČO (identifikační číslo): | 27345866 |
---|---|
Jméno: | TopDesign Stavby, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 2008 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 70, Vlastibořice 46344 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 4. 2012 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 1. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 2009 |
Zánik oprávnění | 1. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 10. 2013 |
Zánik oprávnění | 1. 7. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Beksa |
---|
IČO: | 27345866 |
---|---|
Firma: | TopDesign Stavby, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Vlastibořice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 2. 2008 |
Sídlo: | 70, Vlastibořice 46344 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |