TOPAK spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOPAK spol. s r.o. (26215977) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 322, 67976 Drnovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 6. 2000 a je stále aktivní. TOPAK spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o TOPAK spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOPAK spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 6. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36990 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26215977 | |
Jméno: | TOPAK spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.6.2000 |
Zapsána dne: | 1.6.2000 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.6.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 322, Drnovice 67976, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 283, Drnovice 67976, Česká republika | 1.6.2000 - 29.1.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.12.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 1.6.2000 - 18.12.2014 |
výroba textilií mimo barvení látek a příze | 1.6.2000 - 18.12.2014 |
Radek Zouhar | |
Ve funkci | od 18.12.2014 |
Adresa | 372, 67976 Drnovice |
jednatel | Luděk Popela |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | Hostýnská 3417/4, 75002 Přerov |
jednatel | Luděk Popela |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2014 do 18.10.2016 |
Adresa | Dvořákova 901/8, 75002 Přerov |
jednatel | Radek Zouhar |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2002 do 18.12.2014 |
Adresa | 283, Drnovice |
jednatel | Radek Zouhar |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2000 do 7.8.2002 |
Adresa | 283, Drnovice |
IČO (identifikační číslo): | 26215977 |
---|---|
Jméno: | TOPAK spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 6. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Luděk Popela |
---|
IČO: | 26215977 |
---|---|
Firma: | TOPAK spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Drnovice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 6. 2000 |
Sídlo: | 322, Drnovice 67976 |
---|
Tkaní textilií |
Výroba ostatních textilií j. n. |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |