TOPA EU a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOPA EU a.s. (24716308) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Plaská 622/3, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2010 a je stále aktivní. TOPA EU a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TOPA EU a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOPA EU a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 16378 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24716308 | |
Jméno: | TOPA EU a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 28.7.2010 |
Zapsána dne: | 28.7.2010 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.7.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 6.6.2019 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 28.7.2010 - 6.6.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plaská 622/3, Praha 5 15000, Česká republika | 10.2.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 28.7.2010 - 10.2.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 6.6.2019 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.2.2011 |
člen představenstva | Sara Lepková |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2019 |
Adresa | Na Vršku 13, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Sara Hoffmannová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2019 do 26.6.2019 |
Adresa | Na Vršku 13, 26701 Králův Dvůr |
předseda představenstva | Sara Hoffmannová |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2018 do 6.6.2019 |
Adresa | Na Vršku 13, 26701 Králův Dvůr |
člen představenstva | Jana Slezáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2011 do 6.6.2019 |
Adresa | Na Sádce 1746/7, 14900 Praha 4 |
předseda představenstva | Petra Hoffmannová |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2013 do 7.12.2018 |
Adresa | Na Vršku 13, 26701 Králův Dvůr |
předseda představenstva | Petra Hoffmannová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2011 do 15.10.2013 |
Adresa | Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice |
člen představenstva | Petr Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2011 do 5.6.2013 |
Adresa | Za prodejnou 156, 14900 Praha 4 |
člen představenstva | Michala Kubošková |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2010 do 10.2.2011 |
Adresa | Ústavní 131, 18100 Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 24716308 |
---|---|
Jméno: | TOPA EU a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 7. 2010 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Plaská 622/3, Praha 15000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 7. 2023 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2011 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 7. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Sara Lepková |
---|
IČO: | 24716308 |
---|---|
Firma: | TOPA EU a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 7. 2010 |
Sídlo: | Plaská 622/3, Praha 15000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Administrativní a kancelářské činnosti |