TOP správce s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOP správce s.r.o. (08583641) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese alej Svobody 1397/29a, 32300 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2019 a je stále aktivní. TOP správce s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TOP správce s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOP správce s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 7. 10. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38393 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08583641 | |
Jméno: | TOP správce s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.10.2019 |
Zapsána dne: | 7.10.2019 |
Základní kapitál | 10 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.10.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Alej Svobody 1397/29a, Plzeň 32300, Česká republika | 13.4.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Šafaříkovy sady 2/3, Plzeň 30100, Česká republika | 7.10.2019 - 13.4.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.10.2019 |
Jednatel | Ing. Marcela Pichlerová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 |
Adresa | Hálkova 1507/50, 30100 Plzeň |
jednatel | Jan Pichler |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2022 |
Adresa | Dominikánská 285/11, 30100 Plzeň |
jednatel | Tomáš Hrouda |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 13.4.2023 |
Adresa | Zbrojnická 229/1, 30100 Plzeň |
jednatel | Jan Pichler |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2019 do 8.5.2022 |
Adresa | Dlouhoveská 239, 34201 Sušice |
IČO (identifikační číslo): | 08583641 |
---|---|
Jméno: | TOP správce s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 10. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Šafaříkovy sady 2/3, Plzeň 30100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 10. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Pichler |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Hrouda |
IČO: | 08583641 |
---|---|
Firma: | TOP správce s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 10. 2019 |
Sídlo: | alej Svobody 1397/29, Plzeň 32300 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Specializované návrhářské činnosti |
Fotografické činnosti |
Ostatní úklidové činnosti |
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu |