TOP Servis Libivá s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOP Servis Libivá s.r.o. (26787482) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 44, 78985 Mohelnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 10. 2002 a je stále aktivní. TOP Servis Libivá s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TOP Servis Libivá s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOP Servis Libivá s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 10. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 25361 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26787482 | |
Jméno: | TOP Servis Libivá s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.10.2002 |
Zapsána dne: | 30.10.2002 | |
Valná hromada rozhodla dne 17.3.2011: - o snížení základního kapitálu společnosti o částku odpovídající uvolněnému obchodnímu podílu (tj. podílům vyloučených společníků Libora Palouška a Lucie Palouškové) ve výši 1.480.000,--Kč (slovy: jednoho milionu čtyř set osmdesáti tisíc korun českých) a uvolněnému obchodnímu podílu (tj. společnému podílu bývalých společníků, jejichž účast byla rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě - pobočkou Olomouc dne 4.10.2010, č.j. 35 Cm 39/2010-39 zrušena) ve výši 20.000,--Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých), dle § 113 odst. 6 obch. zák., takže základní kapitál společnosti bude činit 1.500.000,--Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), - výše vkladů stávajících společníků se nemění, - vzhledem k výsledkům účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníků ve společnosti nedojde z částky, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, k vyplacení vypořádacího podílu bývalým společníkům. | 19.8.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 30.1.2017 | |
Valná hromada rozhodla dne 17.3.2011: - osnížení základního kapitálu společnosti očástku odpovídající uvolněnému obchodnímu podílu (tj. podílům vyloučených společníků Libora Palouška aLucie Palouškové) ve výši 1.480.000,--Kč (slovy: jednoho milionu čtyř set osmdesáti tisíc korun českých) auvolněnému obchodnímu podílu (tj. společnému podílu bývalých společníků, jejichž účast byla rozhodnutím Krajského soudu vOstravě - pobočkou Olomouc dne 4.10.2010, č.j. 35 Cm 39/2010-39 zrušena) ve výši 20.000,--Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých), dle § 113 odst. 6 obch. zák., takže základní kapitál společnosti bude činit 1.500.000,--Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), - výše vkladů stávajících společníků se nemění, - vzhledem kvýsledkům účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníků ve společnosti nedojde zčástky, okterou se snižuje základní kapitál společnosti, kvyplacení vypořádacího podílu bývalým společníkům. | 16.1.2017 - 19.8.2024 | |
Valná hromada rozhodla dne 17.3.2011: - o snížení základního kapitálu společnosti o částku odpovídající uvolněnému obchodnímu podílu (tj. podílům vyloučených společníků Libora Palouška a Lucie Palouškové) ve výši 1.480.000,--Kč (slovy: jednoho milionu čtyř set osmdesáti tisíc korun českých) a uvolněnému obchodnímu podílu (tj. společnému podílu bývalých společníků, jejichž účast byla rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě - pobočkou Olomouc dne 4.10.2010, č.j. 35 Cm 39/2010-39 zrušena) ve výši 20.000,--Kč (slovy: dvaceti tisíc korun českých), dle § 113 odst. 6 obch. zák., takže základní kapitál společnosti bude činit 1.500.000,--Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), - výše vkladů stávajících společníků se nemění, - vzhledem k výsledkům účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníků ve společnosti nedojde z částky, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, k vyplacení vypořádacího podílu bývalým společníkům. | 7.10.2011 - 16.1.2017 |
Základní kapitál | 1 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.10.2011 | |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.10.2002 - 7.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 44, Mohelnice 78985, Česká republika | 16.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 44, Mohelnice 78985, Česká republika | 15.7.2005 - 16.1.2017 |
Adresa: | Masarykovo náměstí 44/4, Zábřeh 78901, Česká republika | 30.10.2002 - 15.7.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Pronájem a půjčování věcí movitých Poskytování technických služeb | 19.8.2024 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 8.4.2020 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.1.2017 - 19.8.2024 |
Opravy silničních vozidel | 16.1.2017 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 16.1.2017 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílhách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.10.2011 - 16.1.2017 |
provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami | 24.7.2006 - 7.10.2011 |
opravy silničních vozidel | 13.10.2005 - 16.1.2017 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 13.10.2005 - 7.10.2011 |
zprostředkování obchodu a služeb | 13.10.2005 - 7.10.2011 |
velkoobchod | 30.10.2002 - 7.10.2011 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 30.10.2002 - 7.10.2011 |
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 30.10.2002 - 13.10.2005 |
jednatel | Jiří Vykydal |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | 93, 78985 Mohelnice |
jednatel | Petr Vykydal |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2024 |
Adresa | 38, 78985 Mohelnice |
jednatel | Monika Vykydalová |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2024 |
Adresa | 76, 78985 Mohelnice |
jednatel | Jiří Vykydal |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2017 do 22.5.2024 |
Adresa | 76, 78985 Mohelnice |
jednatel | Iva Kočnarová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2016 do 11.1.2017 |
Adresa | Gen. Svobody 1218, 78391 Uničov |
jednatel | Jiří Vykydal |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2002 do 16.6.2016 |
Adresa | Alšova 76/1, 78901 Zábřeh |
jednatel | Libor Paloušek |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2002 do 15.7.2005 |
Adresa | U Potoka 323/6, 78985 Mohelnice |
IČO (identifikační číslo): | 26787482 |
---|---|
Jméno: | TOP Servis Libivá s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 10. 2002 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 44, Mohelnice 78985 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 12. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 10. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 10. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Vykydal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Vykydal |
Člen statutárního orgánu: | Monika Vykydalová |
IČO: | 26787482 |
---|---|
Firma: | TOP Servis Libivá s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Šumperk |
Základní územní jednotka: | Mohelnice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 10. 2002 |
Sídlo: | 44, Mohelnice 78985 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Příprava staveniště |
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |