TOP SERVICES s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOP SERVICES s.r.o. (25487639) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Palachova 709/13, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2004 TOP SERVICES s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TOP SERVICES s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOP SERVICES s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 14. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20516 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25487639 | |
Jméno: | TOP SERVICES s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.2004 |
Zapsána dne: | 14.4.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.4.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Palachova 709/13, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 13.11.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Masarykova 226/123, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 14.4.2004 - 13.11.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
úřední měření | 19.6.2007 - 17.12.2019 |
testování, měření, analýzy a kontroly | 19.6.2007 - 17.12.2019 |
vydavatelské a nakladatelské činnosti | 6.4.2005 - 17.12.2019 |
grafické práce a kresličské práce | 6.4.2005 - 17.12.2019 |
poskytování služeb osobního charakteru | 6.4.2005 - 17.12.2019 |
velkoobchod | 14.4.2004 - 17.12.2019 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 14.4.2004 - 17.12.2019 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 14.4.2004 - 17.12.2019 |
Jednatel | Filip Bartoška |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2016 |
Adresa | Pražská 119/55, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2017 |
Adresa | V Lánech 403, 40340 Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2017 do 22.11.2017 |
Adresa | Palachova 709/13, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2016 do 4.1.2017 |
Adresa | 50, 41145 Lovečkovice |
Jednatel | Josef Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2014 do 6.11.2016 |
Adresa | Palachova 709/13, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Filip Bartoška |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2006 do 26.3.2016 |
Adresa | Pražská 119/55, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2007 do 22.8.2014 |
Adresa | Palachova 709/13, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Petr Lipš |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2004 do 13.11.2012 |
Adresa | , Přestanov 94, PSČ 403 17 |
Jednatel | Eva Horálková |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2006 do 16.5.2007 |
Adresa | Palachova 709/13, 40001 Ústí nad Labem |
Jednatel | Josef Horálek |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2004 do 6.4.2005 |
Adresa | Kosmonautů 479/10, 40001 Ústí nad Labem |
IČO: | 25487639 |
---|---|
Firma: | TOP SERVICES s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 2004 |
Sídlo: | Palachova 709/13, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |