Top Q Real s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Top Q Real s.r.o. (49705211) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vápencová 559/18, 14700 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 1993 a je stále aktivní. Top Q Real s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Top Q Real s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Top Q Real s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 8. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22584 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49705211 | |
Jméno: | Top Q Real s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.8.1993 |
Zapsána dne: | 23.8.1993 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 8.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.9.2014 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 13.7. 1993 | 23.8.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.8.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vápencová 559/18, Praha 4 14700, Česká republika | 23.8.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Realitní zprostředkování | 29.3.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.9.2014 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče | 8.9.2014 |
realitní činnost | 19.9.2006 - 8.9.2014 |
Poradenská činnost v oblasti personalistiky | 23.8.1993 - 19.9.2006 |
Jednatel | Mgr. Jitka Horňáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2022 |
Adresa | 340, 25282 Kamenný Přívoz |
Jednatel | Mgr. Jitka Horňáková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2014 do 2.3.2022 |
Adresa | 276, 25282 Kamenný Přívoz |
Jednatel | Mgr. Jitka Horňáková |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2006 do 10.9.2014 |
Adresa | 276, 25282 Kamenný Přívoz |
Jednatel | PhDr. Jarmila Valešková |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.1993 do 19.9.2006 |
Adresa | Vápencová 559/18, 14700 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 49705211 |
---|---|
Jméno: | Top Q Real s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 8. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Vápencová 559/18, Praha 14700 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 8. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 5. 2. 2007 |
IČO: | 49705211 |
---|---|
Firma: | Top Q Real s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 8. 1993 |
Sídlo: | Vápencová 559/18, Praha 14700 |
---|
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Silniční nákladní doprava |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |