TOP-ONE-LAK s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOP-ONE-LAK s.r.o. (63483858) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 2, 69614 Čejč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 11. 1995 TOP-ONE-LAK s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o TOP-ONE-LAK s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOP-ONE-LAK s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21150 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63483858 | |
Jméno: | EMILAK, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.11.1995 |
Zapsána dne: | 29.11.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 6.6.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 10.6.2014 - 6.6.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 10.6.2014 | |
Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 11.7.2003 č.j. 12 Nc 1545/2003, které nabylo právní moci dne 10.4.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému EMILAK, spol. s r.o., IČ 63483858, se sídlem Čejč 2, PSČ 696 14 k spokojení pohledávky oprávněného Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, 110 00 Praha 10, IČ 47114304, Na Míčánkách 2 ve výši Kč 44 655,00 s příslušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Lubomír Zálešák, Exekutorský úřad Brno, Brno, Jezuitská 3, 602 00. | 10.4.2004 - 5.4.2005 | |
Usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 28.3.2003 č.j. 12 Nc 659/2003, které nabylo právní moci dne 9.10.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému EMILAK, spol. s r.o., IČ 63483858, se sídlem Čejč 2, PSČ 696 14 k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 3, Orlická 4 ve výši Kč 712 159,- s příslušenstvím. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík, Exekutorský úřad Hodonín, Velkomoravská 1, PSČ 695 01. | 9.10.2003 - 5.4.2005 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2, Čejč 69614, Česká republika | 20.2.2012 |
---|---|---|
Adresa: | 2, Čejč 69614, Česká republika | 13.6.2001 - 20.2.2012 |
Adresa: | Nová 879, Mutěnice 69611, Česká republika | 29.11.1995 - 13.6.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Povrchová úprava kovů | 10.6.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.6.2014 |
Malířství, lakýrnictví a natěračství | 10.6.2014 |
1) povrchová úprava kovů | 29.11.1995 - 10.6.2014 |
2) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.11.1995 - 10.6.2014 |
jednatel | Eliška Koutná |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.2018 |
Adresa | 150, 69614 Terezín |
jednatel | Ondřej Koutný |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2021 |
Adresa | 150, 69614 Terezín |
jednatel | Martin Žilka |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2014 do 2.5.2018 |
Adresa | 150, 69614 Terezín |
jednatel | Martin Žilka |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.1995 do 10.6.2014 |
Adresa | 150, 69614 Terezín |
IČO: | 63483858 |
---|---|
Firma: | TOP-ONE-LAK s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Čejč |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 11. 1995 |
Sídlo: | 2, Čejč 69614 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Nespecializovaný velkoobchod |