TONG CHENG EU TRAVEL s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TONG CHENG EU TRAVEL s.r.o., v likvidaci (04425324) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Provaznici 2063/3, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 2015 a je stále aktivní. TONG CHENG EU TRAVEL s.r.o., v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o TONG CHENG EU TRAVEL s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TONG CHENG EU TRAVEL s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 247485 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04425324 | |
Jméno: | TONG CHENG EU TRAVEL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.9.2015 23.9.2015 |
Zapsána dne: | 23.9.2015 | |
Společnost byla zrušena ke dni 4.6.2024 rozhodnutím jediného společníka, o kterém byl jménem Mgr. Hany Remešové, notářky v Praze, jejím zástupcem Mgr. Janem Remešem, notářským kandidátem, ustanoveným na základě ust. § 24 odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), sepsán notářský zápis č. NZ 207/2024 ze dne 4.6.2024. Ke dni 4.6.2024 společnost rovněž vstoupila do likvidace. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů od data druhého zveřejnění této výzvy (zveřejnění v obchodním věstníku) na adrese likvidátora: Mgr. Martin Petroš, nar. 23.2.1979, pobyt a bydliště Praha 4, Modřany, Pod Sady 2224/1a, PSČ 143 00. | 4.6.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Provaznici 2063/3, Praha 15000, Česká republika | 31.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Hornoměcholupská 663/141, Praha 10900, Česká republika | 23.9.2015 - 31.5.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.9.2015 |
jednatel | Danzi Guo |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2024 |
Adresa | Varnsdorfská 346/12, 19000 Praha |
jednatel | Danzi Guo |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2021 do 12.7.2024 |
Adresa | Vysočanská 236/99, 19000 Praha |
jednatel | Lixin Zhao |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2015 do 31.5.2021 |
Adresa | Hornoměcholupská 663/141, 10900 Praha |
jednatel | Yewei Zhao |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2015 do 31.5.2021 |
Adresa | Hornoměcholupská 663/141, 10900 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04425324 |
---|---|
Jméno: | TONG CHENG EU TRAVEL s.r.o., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 9. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Provaznici 2063/3, Praha 15000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Danzi Guo |
---|
IČO: | 04425324 |
---|---|
Firma: | TONG CHENG EU TRAVEL s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 9. 2015 |
Sídlo: | Na Provaznici 2063/3, Praha 15000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti cestovních agentur |