TOMSTAV OLOMOUC s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOMSTAV OLOMOUC s.r.o. "^v likvidaci"^ (25898175) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Týnecká 723/15, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2002 a je stále aktivní. TOMSTAV OLOMOUC s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TOMSTAV OLOMOUC s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOMSTAV OLOMOUC s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24906 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25898175 | |
Jméno: | TOMSTAV OLOMOUC s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.1.2002 |
Zapsána dne: | 3.1.2002 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 8.6.2021 č.j. 19 Cm 59/2020-16, které nabylo právní moci ve výroku I. dne 24.6.2021 a ve výrocích II.-V. dne 10.7.2021, byl dosavadní likvidátor Bohumil Vrána odvolán z funkce likvidátora spol ečnosti a novým likvidátorem byl jmenován Mgr. Jan Klváček. | 2.8.2021 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 13.12.2018 č.j. 30Cm 292/2018-11, které nabylo právní moci dne 16.1.2019, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 29.1.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.1.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Týnecká 723/15, Olomouc 78371, Česká republika | 23.2.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Přerovská č.p. 723/2A, Olomouc, Holice 78371, Česká republika | 3.1.2002 - 23.2.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 3.1.2002 |
jednatel | Bohumil Vrána |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2015 do 19.6.2020 |
Adresa | 3, 75103 Citov |
jednatel | Bohumil Vrána |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2002 do 4.9.2015 |
Adresa | č. 3, Citov |
jednatel | Václav Tomášek |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2002 do 23.2.2009 |
Adresa | Arbesova 414/17, Olomouc, Slavonín |
IČO (identifikační číslo): | 25898175 |
---|---|
Jméno: | TOMSTAV OLOMOUC s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 1. 2002 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Týnecká 723/15, Olomouc 77900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 2. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 1. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Bohumil Vrána |
---|
IČO: | 25898175 |
---|---|
Firma: | TOMSTAV OLOMOUC s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 1. 2002 |
Sídlo: | Týnecká 723/15, Olomouc 77900 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |