TOMSACI s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOMSACI s.r.o. (26836297) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Korytná 47/3, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 2004 TOMSACI s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o TOMSACI s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOMSACI s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 254068 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26836297 | |
Jméno: | Vinklar BVD, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.6.2004 |
Zapsána dne: | 30.6.2004 |
Základní kapitál | 280 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Korytná 47/3, Praha 10000, Česká republika | 8.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 65, Jeseník nad Odrou 74101, Česká republika | 30.6.2004 - 8.2.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zámečnictví, nástrojářství | 25.7.2018 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.7.2018 |
Malířství, lakýrnictví a natěračství | 25.7.2018 |
zámečnictví | 30.6.2004 - 25.7.2018 |
specializovaný maloobchod | 30.6.2004 - 25.7.2018 |
dokončovací stavební práce | 30.6.2004 - 25.7.2018 |
jednatel | Václav Sobota |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2018 |
Adresa | Jívanská 647/10, 19300 Praha |
Jednatel | David Tomšů |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2016 do 25.7.2018 |
Adresa | Na rovnosti 2690/17, 13000 Praha |
Jednatel | David Tomšů |
---|---|
Ve funkci | od 8.2.2016 do 25.7.2018 |
Adresa | Na rovnosti 2690/17, 13000 Praha |
Jednatel | Miroslav Vinklar |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2004 do 8.2.2016 |
Adresa | 189, 75644 Police |
IČO: | 26836297 |
---|---|
Firma: | TOMSACI s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 6. 2004 |
Sídlo: | Korytná 47/3, Praha 10000 |
---|
Výroba zámků a kování |
Kompletační a dokončovací práce |
Malířské a natěračské práce |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |