Tomeček Bau s. r. o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tomeček Bau s. r. o. (65141776) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 504, 73914 Ostravice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 1996 a je stále aktivní. Tomeček Bau s. r. o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Tomeček Bau s. r. o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tomeček Bau s. r. o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 4. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14444 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65141776 | |
Jméno: | Tomeček Bau s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.4.1996 |
Zapsána dne: | 4.4.1996 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 31.7.2014 | |
Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku, č.j. 27 E 1222/01-46a, ze dne 26.2.2004, které nabylo právní moci dne 6.4.2004, byl výkon rozhodnutí prodejem podniku povinného Tomeček Bau s.r.o., se sídlem Ostravice čp. 504, nařízený usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku, ze dne 9.4.2002, č.j. 27 E 1222/01-7, zastaveno podle ust. § 268 odst. 1) písm. c) o.s.ř. | 16.6.2004 - 16.6.2004 | |
Potvrzením o ukončení exekuce ze dne 10.5.2004 sp. zn. EX 239/03 oznámil exekutor Mgr. František Gajdoš, že pověření k provedení exekuce zaniklo, neboť vymáhaná povinnost byla dne 26.4.2004 v plném rozsahu vymožena (§ 51 písm. c) zák. č. 120/2001 Sb.). | 13.5.2004 - 13.5.2004 | |
Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku, č.j. 27 Nc 6131/03-4a ze dne 4.11.2003, kterým byla nařízena exekuce proti povinnému: Tomeček Bau s.r.o. nabylo právní moci dne 19.2.2004. | 27.4.2004 - 13.5.2004 | |
Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 4.11.2003, č.j. 27 Nc 6131/2003-4a nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku, ze dne 18.5.2001, č.j. 50 Ro 716/2001-24 na majetek povinného Tomeček Bau s.r.o. se sídlem Ostravice 504 k uspokojení pohledávky oprávněného LEKOS spol. s r.o., se sídlem Moravská Ostrava, Tolstého 4 ve výši 16.925,70 Kč. Provedením exekuce je pověřen Mgr. František Gajdoš, soudní exekutor Exekutorského úřadu ve Vsetíně se sídlem Valašsk é Meziříčí, Poláškova 77. | 13.1.2004 - 13.5.2004 | |
Okresní soud ve Frýdku-Místku nařídil usnesením ze dne 9. 4. 2002, č.j. 27 E 1222/2001-7, podle vykonatelného výkazu nedoplatků Okresní správy sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku, č.j. 8521/01, ze dne 4. 9. 2001, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 964.828,-- Kč výkon rozhodnutí prodejem podniku povinného, a to obchodní společnosti Tomeček Bau, s.r.o., IČ 65 14 17 76, se sídlem Ostravice č.p. 504, okres Frýdek-Místek. Správcem podniku pro tento výkon rozhodnutí se určuje Ing. Prokopová Marcela, bytem V. Talicha č.p. 1873, 738 02 Frýdek-Místek. | 6.6.2002 - 16.6.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 504, Ostravice 73914, Česká republika | 31.1.2014 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 504, Ostravice 73914, Česká republika | 4.4.1996 - 31.1.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 31.7.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.7.2014 |
Malířství a natěračství | 31.7.2014 |
Projektová činnost ve výstavbě | 31.7.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.9.2011 - 31.7.2014 |
zprostředkování obchodu | 3.4.2002 - 27.9.2011 |
zprostředkování služeb | 3.4.2002 - 27.9.2011 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 3.4.2002 - 31.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.4.1996 - 27.9.2011 |
jednatel | Ing. Ondřej Tomeček |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2014 |
Adresa | 504, 73914 Ostravice |
jednatel | Ing. Ondřej Tomeček |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2008 do 31.1.2014 |
Adresa | 504, 73914 Ostravice,okr. Frýdek-Místek |
jednatel | ing. Ondřej Tomeček |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1996 do 19.11.2008 |
Adresa | čp. 504, 73914 Ostravice |
IČO (identifikační číslo): | 65141776 |
---|---|
Jméno: | Tomeček Bau s. r. o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 4. 1996 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | 504, Ostravice 73914 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 4. 2012 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 5. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 29. 7. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ondřej Tomeček |
---|
IČO: | 65141776 |
---|---|
Firma: | Tomeček Bau s. r. o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Ostravice |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 4. 1996 |
Sídlo: | 504, Ostravice 73914 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Malířské a natěračské práce |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |