TOMB s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOMB s.r.o. v likvidaci (26721392) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Myslíkova 174/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 9. 2002 TOMB s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TOMB s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOMB s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 89538 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26721392 | |
Jméno: | TOMB s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.9.2002 |
Zapsána dne: | 18.9.2002 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83Cm 1786/2023-6 ze dne 8.2.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 13.3.2024. | 8.4.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Myslíkova 174/23, Praha 11000, Česká republika | 2.1.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Karlovo náměstí 288/17, Praha 12000, Česká republika | 27.3.2003 - 2.1.2009 |
Adresa: | Vrázova 983/1, Praha 15000, Česká republika | 18.9.2002 - 27.3.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa a údržba nemovitostí | 18.9.2002 |
realitní činnost | 18.9.2002 |
Jednatel | Martin Topol |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2021 |
Adresa | Na Topolce 1178/16, 14000 Praha |
Jednatel | Martin Topol |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2009 do 3.5.2021 |
Adresa | Na Topolce 1178/16, 14000 Praha |
Jednatel | Martin Topol |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2003 do 2.1.2009 |
Adresa | Kandertova 1425/15, 18000 Praha |
jednatel | JUDr. Viktor Pak |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2002 do 27.3.2003 |
Adresa | Poupětova 1293/11, 17000 Praha |
IČO: | 26721392 |
---|---|
Firma: | TOMB s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 9. 2002 |
Sídlo: | Myslíkova 174/23, Praha 11000 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |