TOLI Plus s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOLI Plus s.r.o. (29050073) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cukrovarská 941/21a, 19600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 2010 TOLI Plus s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TOLI Plus s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOLI Plus s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 162862 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29050073 | |
Jméno: | TOLI Plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.3.2010 |
Zapsána dne: | 10.3.2010 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 12.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cukrovarská 941/21a, Praha 9 19600, Česká republika | 23.7.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Ve Strouze 473, Vrané nad Vltavou 25246, Česká republika | 10.3.2010 - 23.7.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.3.2010 - 12.8.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.3.2010 - 15.5.2019 |
jednatel | Anatoliy Kopolovets |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2010 |
Adresa | , Zakarpatská oblast, m. Mukačevo, Beregivská 64/50 |
jednatel | Olha Kopolovets |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 |
Adresa | , Mukačevo, Beregivská 64/50, Zakarpatská obl. |
jednatel | Ivan Kampov |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 |
Adresa | , Babyči, Mukačivský okr., Zakarpatská obl. |
IČO: | 29050073 |
---|---|
Firma: | TOLI Plus s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 3. 2010 |
Sídlo: | Cukrovarská 941/21, Praha 19600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |