TOBEX PRAHA v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TOBEX PRAHA v.o.s. (64572161) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Nuselská 116/25, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 1. 1996 a je stále aktivní. TOBEX PRAHA v.o.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TOBEX PRAHA v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TOBEX PRAHA v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 16814 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64572161 | |
Jméno: | TOBEX PRAHA v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 2.1.1996 |
Zapsána dne: | 2.1.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nuselská 116/25, Praha 14000, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Nuselská 25, Praha 4 14000, Česká republika | 2.1.1996 - 25.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák. ) | 12.6.2007 |
Vydavatelská činnost | 12.6.2007 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží v příloze 2 a 3 cit. zák. ) | 2.1.1996 |
Vydavatelská činnost | 2.1.1996 |
Dana Kňažková | |
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | Hviezdoslavova 515/37, 14900 Praha |
Miroslav Kňažek | |
Ve funkci | od 25.10.2016 |
Adresa | Hviezdoslavova 515/37, 14900 Praha |
Miroslav Kňažek | |
Ve funkci | od 2.1.1996 do 25.10.2016 |
Adresa | Hviezdoslavova 515, 14900 Praha 4 |
Dana Kňažková | |
Ve funkci | od 12.6.2007 do 25.10.2016 |
Adresa | Hviezdoslavova 515/37, 14900 Praha 4 |
Eva Kňažková | |
Ve funkci | od 2.1.1996 do 12.6.2007 |
Adresa | Mojmírova 116/2, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 64572161 |
---|---|
Jméno: | TOBEX PRAHA v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 2. 1. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nuselská 116/25, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 1. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 1. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Miroslav Kňažek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Eva Slavíková |
IČO: | 64572161 |
---|---|
Firma: | TOBEX PRAHA v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 1. 1996 |
Sídlo: | Nuselská 116/25, Praha 14000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |