TNG, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TNG, a.s. (63080338) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Polní 2305, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 1995 a je stále aktivní. TNG, a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o TNG, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TNG, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 7. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3283 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63080338 | |
Jméno: | TNG, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 3.7.1995 |
Zapsána dne: | 3.7.1995 | |
Valná hromada společnosti TNG, a.s. revokovala dne 9.8.2000 rozhodnutí valné hromady, konané dne 22.2.2000, o zvýšení základního jmění společnosti o částku 3.050.000,- Kč a rozhodla dne 22.2.2000 o zvýšení základního jmění společnosti o částku 1.450.000,- Kč z částky 1.050.000,- Kč na částku 2.500.000,- Kč upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 145 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Akcie budou v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,- Kč za každou akcii. V souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku využívá jediný akcionář své přednostní právo na úpis nových akcií s tím, že upíše 100% nově emitoaných akcií, tedy v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Toto své právo je akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Připadne-li podslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude akcie možno upsat ještě následující pracovní den. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií do 30 dnů od data úpisu akcií na účet číslo 193123600237 CZK vedený u Komerční banky a.s. | 6.12.2000 - 30.5.2001 | |
Valná hromada společnosti TNG, a.s. schválila na valné hromadě dne 22.2.2000 zvýšení základního jmění společnosti o částku 3.050.000,- Kč upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Zvýšení bude provedeno upsáním 305 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Akcie budou v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií bude 10.000,- Kč za každou akcii. V souadu s § 204a obchod.zákoníku využívá jediný akcionář své přednostní právo na úpis nových akcií s tím, že upíše 100 % nově emitovaných akcií, tedy v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Toto své právo je akcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 17.00 hodin a to ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo pracovního klidu, bude akcie možné upsat ještě následující pracovní den. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií do 30 dnů od data úpisu akcií na účet číslo 193123600237 CZK vedený u Komerční banky, a.s.. | 20.4.2000 - 6.12.2000 |
Základní kapitál | 2 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.5.2001 | |
Základní kapitál | 1 050 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.7.1995 - 30.5.2001 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 250 | 14.4.2016 |
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 250 | 30.5.2001 - 14.4.2016 |
Akcie na majitele | 10 000 Kč | 105 | 29.12.1999 - 30.5.2001 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 105 | 3.7.1995 - 29.12.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Polní 2305, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25001, Česká republika | 7.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Poděbradská 720/126, Praha 19800, Česká republika | 14.4.2016 - 7.3.2017 |
Adresa: | U Bažantnice 303, Přezletice 25073, Česká republika | 5.6.2008 - 14.4.2016 |
Adresa: | nám. Jiřího z Lobkovic 6, Praha 3 , Česká republika | 3.7.1995 - 5.6.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem movitých věcí | 6.12.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.7.1995 |
poradenská činnost v oblasti obchodu | 3.7.1995 |
člen správní rady | Eva Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2017 |
Adresa | Polní 2305, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
statutární ředitel | Karel Janda |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Polní 2305, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
statutární ředitel | Karel Janda |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 do 21.1.2017 |
Adresa | Poděbradská 720/126, 19800 Praha |
statutární ředitel | Karel Janda |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 do 21.1.2017 |
Adresa | Poděbradská 720/126, 19800 Praha |
člen správní rady | Eva Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 do 21.1.2017 |
Adresa | Poděbradská 720/126, 19800 Praha |
statutární ředitel | Karel Janda |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 27.4.2016 |
Adresa | U Bažantnice 303, 25073 Přezletice |
člen správní rady | Eva Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2016 do 27.4.2016 |
Adresa | U Bažantnice 303, 25073 Přezletice |
člen představenstva | Eva Jandová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2010 do 14.4.2016 |
Adresa | U Bažantnice 303, 25073 Přezletice |
člen představenstva | Martin Janda |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2012 do 14.4.2016 |
Adresa | U Bažantnice 303, 25073 Přezletice |
předseda představenstva | Marek Janda |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2012 do 14.4.2016 |
Adresa | Poděbradská 126, 19800 Praha |
předseda představenstva | Marek Janda |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2010 do 20.2.2012 |
Adresa | U Havlíčkových sadů 1422/5, 12000 Praha 2 |
člen představenstva | Martin Janda |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2010 do 20.2.2012 |
Adresa | Útulná 498/22, 10800 Praha 10 |
předseda | Karel Janda |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2008 do 5.2.2010 |
Adresa | Útulná 498/22, 10800 Praha 10 |
předseda | Karel Janda |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1999 do 5.6.2008 |
Adresa | Útulná 22, Praha 10 |
člen | Rudolf Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2008 do 5.6.2008 |
Adresa | M.Pujmanové 15, Praha 4 |
člen | Michal Rychlý |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2008 do 5.6.2008 |
Adresa | Střešovická 6, 16000 Praha 6 |
člen | Rudolf Jelínek |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1999 do 4.6.2008 |
Adresa | M.Pujmanové 15, Praha 4 |
člen | Michal Rychlý |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.1999 do 4.6.2008 |
Adresa | Střešovická 6, Praha 6 |
člen představenstva | Karel Janda |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1995 do 29.12.1999 |
Adresa | Útulná 22 , Praha lO |
člen představenstva | Pavel Vinš |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1995 do 29.12.1999 |
Adresa | U Rajské zahrady 2O, Praha 3 |
člen představenstva | ing. Jiří Eliáš |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1995 do 29.12.1999 |
Adresa | U dubu l389, Praha 4 |
člen představenstva | Martin Horský |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1995 do 29.12.1999 |
Adresa | Mánesova 8, Praha 2 |
člen představenstva | Vlastimil Žán |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1995 do 29.12.1999 |
Adresa | Pecháčkova 5, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 63080338 |
---|---|
Jméno: | TNG, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 3. 7. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Polní 2305, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Janda |
---|
IČO: | 63080338 |
---|---|
Firma: | TNG, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 7. 1995 |
Sídlo: | Polní 2305, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |