TLD Vision s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TLD Vision s.r.o. (28143361) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 201, 39174 Želeč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 2011 a je stále aktivní. TLD Vision s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TLD Vision s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TLD Vision s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20114 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28143361 | |
Jméno: | TLD Vision s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.12.2011 |
Zapsána dne: | 1.12.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 201, Želeč 39174, Česká republika | 30.11.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 357/5, Tábor 39001, Česká republika | 18.3.2015 - 30.11.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.12.2011 |
jednatel | Ing. Andrea Matyášová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 |
Adresa | Lomená 155, 25162 Tehovec |
jednatel | Ing. Zdeněk Kálal Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2017 |
Adresa | 201, 39174 Želeč |
jednatel | Ing. Andrea Matyášová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2011 do 14.1.2017 |
Adresa | Lomená 155, 25162 Tehovec |
jednatel | Ing. Zdeněk Kálal Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2011 do 14.1.2017 |
Adresa | 201, 39174 Želeč |
IČO (identifikační číslo): | 28143361 |
---|---|
Jméno: | TLD Vision s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 12. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 201, Želeč 39174 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Andrea Matyášová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Zdeněk Kálal Ph.D. |
IČO: | 28143361 |
---|---|
Firma: | TLD Vision s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Želeč |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 12. 2011 |
Sídlo: | 201, Želeč 39174 |
---|
Programování |
Výzkum a vývoj |