TK Elán Třinec, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TK Elán Třinec, z.s. (22839216) je Spolek. Sídlí na adrese Sosnová 353, 73961 Třinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TK Elán Třinec, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TK Elán Třinec, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TK Elán Třinec, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8661 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22839216 | |
Jméno: | TK Elán Třinec, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sosnová 353, Třinec 73961, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen předsednictva | Mgr. Ewa Troszok |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 |
Adresa | 100, 73961 Třinec |
předseda předsednictva | Marek Hila |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 201, 73995 Nýdek |
člen předsednictva | Mgr. Bogdan Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2023 |
Adresa | 130, 73961 Třinec |
člen předsednictva | Mgr. Bogdan Sikora |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 13.10.2023 |
Adresa | Sosnová 353, 73961 Třinec |
předseda předsednictva | Marek Hila |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 28.6.2023 |
Adresa | 488, 73995 Nýdek |
IČO: | 22839216 |
---|---|
Firma: | TK Elán Třinec, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Třinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 8. 2009 |
Sídlo: | Sosnová 353, Třinec 73961 |
---|
Činnosti sportovních klubů |