TJ Zálší, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Zálší, z.s. (47503009) je Spolek. Sídlí na adrese 54, 56501 Zálší. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ Zálší, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Zálší, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Zálší, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2168 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47503009 | |
Jméno: | TJ Zálší, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 54, Zálší 56501, Česká republika | 5.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | , Zálší , | 1.1.2014 - 5.11.2015 |
Předseda výboru | Jiří Lásko |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2020 |
Adresa | 23, 56501 Zálší |
Člen výboru | Radek Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2020 |
Adresa | 28, 56501 Kosořín |
Člen výboru | Pavel Záruba |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2020 |
Adresa | náměstí Svobody 1195, 56501 Choceň |
Člen výboru | František Sisr |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 8.9.2020 |
Adresa | Nádražní 829, 56501 Choceň |
Člen výboru | Radek Stříteský |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 8.9.2020 |
Adresa | 28, 56501 Kosořín |
Předseda | Jiří Lásko |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 8.9.2020 |
Adresa | 23, 56501 Zálší |
IČO: | 47503009 |
---|---|
Firma: | TJ Zálší, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Zálší |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 1. 1994 |
Sídlo: | 54, Zálší 56501 |
---|
Provozování sportovních zařízení |