TJ Svídnice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Svídnice, z.s. (15053261) je Spolek. Sídlí na adrese 10, 53824 Svídnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. TJ Svídnice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Svídnice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Svídnice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 572 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15053261 | |
Jméno: | TJ Svídnice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 10, Svídnice 53824, Česká republika | 8.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Svídnice , | 1.1.2014 - 8.1.2016 |
člen výboru | Pavel Fuxa |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 79, 53824 Svídnice |
jednatel | Veronika Dibelková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 82, 53824 Svídnice |
člen výboru | Daniel Dibelka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 82, 53824 Svídnice |
člen výboru | Antonín Šulaj |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 48, 53824 Svídnice |
člen výboru | Rostislav Drahokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 129, 53824 Svídnice |
člen výboru | Eva Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 37, 53824 Svídnice |
místopředseda | Tomáš Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 7, 53824 Svídnice |
člen výboru | Šárka Pytlíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 46, 53821 Lukavice |
předseda | Josef Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | 96, 53824 Svídnice |
předseda | Ing. Miroslav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 30.12.2021 |
Adresa | 105, 53824 Svídnice |
člen výboru | Rostislav Drahokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 30.12.2021 |
Adresa | 129, 53824 Svídnice |
člen výboru | Antonín Šulaj |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 30.12.2021 |
Adresa | 48, 53824 Svídnice |
člen výboru | Veronika Dibelková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 30.12.2021 |
Adresa | 7, 53824 Svídnice |
člen výboru | Eva Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 30.12.2021 |
Adresa | 37, 53824 Svídnice |
člen výboru | Šárka Pytlíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 30.12.2021 |
Adresa | 46, 53821 Lukavice |
jednatel | Daniel Dibelka |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 30.12.2021 |
Adresa | 82, 53824 Svídnice |
místopředseda | Tomáš Jedlička |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 30.12.2021 |
Adresa | 7, 53824 Svídnice |
člen výboru | Miroslav Hrdý |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2020 do 6.11.2020 |
Adresa | 13, 53824 Svídnice |
člen výboru | Miloslav Hrdý |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2020 do 6.11.2020 |
Adresa | 13, 53824 Svídnice |
místopředseda | Roman Kašpar |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 58, 53824 Svídnice |
člen | Eva Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 37, 53824 Svídnice |
člen | Miloslav Hrdý |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 13, 53824 Svídnice |
člen | Rostislav Drahokoupil |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 129, 53824 Svídnice |
člen | Antonín Šulaj |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 48, 53824 Svídnice |
člen | Milan Víšek |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 18, 53821 Lukavice |
člen | Šárka Pytlíková |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 46, 53821 Lukavice |
jednatel | Daniel Dibelka |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 82, 53824 Svídnice |
předseda výboru | Ing. Miroslav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2016 do 23.10.2020 |
Adresa | 105, 53824 Svídnice |
IČO (identifikační číslo): | 15053261 |
---|---|
Jméno: | TJ Svídnice, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 13. 8. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 10, Svídnice 53824 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2020 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Svoboda |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Jedlička |
Člen statutárního orgánu: | Eva Kučerová |
Člen statutárního orgánu: | Rostislav Drahokoupil |
Člen statutárního orgánu: | Antonín Šulaj |
Člen statutárního orgánu: | Daniel Dibelka |
Člen statutárního orgánu: | Šárka Pytlíková |
Člen statutárního orgánu: | Veronika Dibelková |
IČO: | 15053261 |
---|---|
Firma: | TJ Svídnice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Svídnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 8. 1991 |
Sídlo: | 10, Svídnice 53824 |
---|
Sportovní činnosti |