TJ Sparta Úpice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Sparta Úpice (43463321) je Spolek. Sídlí na adrese Na Veselce 705, 54232 Úpice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ Sparta Úpice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Sparta Úpice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Sparta Úpice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 175 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43463321 | |
Jméno: | TJ Sparta Úpice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Veselce 705, Úpice 54232, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Michal Štrof |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2024 |
Adresa | Pod Skalkou 1007, 54232 Úpice |
předseda | Petra Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2024 do 11.6.2024 |
Adresa | Rtyňka 956, 54232 Úpice |
předseda | Petra Hloušková |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.2021 do 19.1.2024 |
Adresa | Dr. E. Beneše 18, 54232 Úpice |
Předsedkyně | Lenka Malá |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2020 do 9.4.2021 |
Adresa | 288, 54931 Hronov |
Předsedkyně | Lenka Jará |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2020 do 30.12.2020 |
Adresa | 288, 54931 Hronov |
Předsedkyně | Lenka Jará |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2017 do 19.6.2020 |
Adresa | Regnerova 662, 54232 Úpice |
Předsedkyně | Lenka Šlamborová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2016 do 16.9.2017 |
Adresa | Regnerova 662, 54232 Úpice |
IČO: | 43463321 |
---|---|
Firma: | TJ Sparta Úpice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Úpice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 12. 1991 |
Sídlo: | Na Veselce 705, Úpice 54232 |
---|
Provozování sportovních zařízení |