TJ Sokol Železnice z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Sokol Železnice z.s. (60114029) je Spolek. Sídlí na adrese Za Hřištěm 442, 50713 Železnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ Sokol Železnice z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TJ Sokol Železnice z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Sokol Železnice z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1936 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60114029 | |
Jméno: | TJ Sokol Železnice z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Za Hřištěm 442, Železnice 50713, Česká republika | 21.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Za Humny 363, Železnice 50713, Česká republika | 1.1.2014 - 21.5.2016 |
Předseda | Ladislav Hrabala |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2024 |
Adresa | Za Humny 363, 50713 Železnice |
místopředseda | Jaroslav Daniš |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2024 |
Adresa | Za Humny 450, 50713 Železnice |
Předseda | Ladislav Hrabala |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2020 do 18.7.2024 |
Adresa | Za Humny 363, 50713 Železnice |
Místopředseda | Jaroslav Daniš |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2021 do 18.7.2024 |
Adresa | Za Humny 450, 50713 Železnice |
Předseda | Ladislav Hrabala |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2016 do 30.9.2020 |
Adresa | Za Humny 363, 50713 Železnice |
IČO: | 60114029 |
---|---|
Firma: | TJ Sokol Železnice z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Železnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 12. 1993 |
Sídlo: | Za Hřištěm 442, Železnice 50713 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Sportovní činnosti |