TJ Sokol Vysoká Srbská, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Sokol Vysoká Srbská, z. s. (48650102) je Spolek. Sídlí na adrese 6, 54931 Vysoká Srbská. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ Sokol Vysoká Srbská, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Sokol Vysoká Srbská, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Sokol Vysoká Srbská, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1803 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48650102 | |
Jméno: | TJ Sokol Vysoká Srbská, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 6, Vysoká Srbská 54931, Česká republika | 3.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Vysoká Srbská , | 1.1.2014 - 3.2.2016 |
Organizační pracovník | Radek Svatoš |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2024 |
Adresa | 20, 54931 Vysoká Srbská |
Pokladník | Vladimír Gennert |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2024 |
Adresa | 4, 54931 Vysoká Srbská |
Předseda | Milan Soldán |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 |
Adresa | 67, 54931 Vysoká Srbská |
Místopředseda | Milan Friede |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 |
Adresa | 16, 54931 Vysoká Srbská |
Jednatel | Jiří Lokvenc |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 |
Adresa | 73, 54931 Vysoká Srbská |
Organizační pracovník | Radek Svatoš |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 do 16.6.2024 |
Adresa | 37, 54931 Vysoká Srbská |
Pokladník | Josef Klučka |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2022 do 1.9.2023 |
Adresa | 48, 54931 Vysoká Srbská |
předseda | Milan Friede |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2016 do 6.5.2022 |
Adresa | 16, 54931 Vysoká Srbská |
organizační pracovník | Radek Svatoš |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2016 do 6.5.2022 |
Adresa | 37, 54931 Vysoká Srbská |
pokladník | Josef Klučka |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2016 do 6.5.2022 |
Adresa | 48, 54931 Vysoká Srbská |
místopředseda | Milan Soldán |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2016 do 6.5.2022 |
Adresa | 67, 54931 Vysoká Srbská |
jednatel | Jiří Lokvenc |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2016 do 6.5.2022 |
Adresa | 73, 54931 Vysoká Srbská |
IČO: | 48650102 |
---|---|
Firma: | TJ Sokol Vysoká Srbská, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Vysoká Srbská |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 3. 1993 |
Sídlo: | 6, Vysoká Srbská 54931 |
---|
Provozování sportovních zařízení |