TJ Sokol Stodůlky z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Sokol Stodůlky z.s. (61381616) je Spolek. Sídlí na adrese Kovářova 545, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. TJ Sokol Stodůlky z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Sokol Stodůlky z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Sokol Stodůlky z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 471 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61381616 | |
Jméno: | TJ Sokol Stodůlky z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kovářova 545, Praha 15500, Česká republika | 22.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Praha 5 , | 1.1.2014 - 22.2.2017 |
Předseda | Václav Sailer |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2024 |
Adresa | Suchý vršek 2138/1, 15800 Praha |
Předseda | Václav Sailer |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 do 14.7.2024 |
Adresa | Chlebovická 488, 19900 Praha |
Předseda | Václav Sailer |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2017 do 23.6.2022 |
Adresa | Chlebovická 488, 19900 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 61381616 |
---|---|
Jméno: | TJ Sokol Stodůlky z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 28. 5. 1990 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Kovářova 545, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Václav Sailer |
---|
IČO: | 61381616 |
---|---|
Firma: | TJ Sokol Stodůlky z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 5. 1990 |
Sídlo: | Kovářova 545, Praha 15500 |
---|
Sportovní činnosti |