TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. (61984388) je Spolek. Sídlí na adrese 700, 73998 Mosty u Jablunkova. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2028 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61984388 | |
Jméno: | Tělovýchovná jednota SOKOL Mosty u Jabl., z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 700, Mosty u Jablunkova 73998, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Ing. Ingrid Legierská |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | 466, 73998 Mosty u Jablunkova |
Místopředseda | Pavel Kantor |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2022 |
Adresa | 944, 73998 Mosty u Jablunkova |
Místopředseda | Pavel Kantor |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 do 18.3.2022 |
Adresa | 944, 73998 Mosty u Jablunkova |
Předseda | Ing. Ingrid Legierská |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 do 18.3.2022 |
Adresa | 466, 73998 Mosty u Jablunkova |
Místopředsedkyně | Ing. Ingrid Legierská |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 27.5.2017 |
Adresa | 466, 73998 Mosty u Jablunkova |
Místopředsedkyně | Ing. Ingrid Legierská |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 27.5.2017 |
Adresa | 466, 73998 Mosty u Jablunkova |
Předseda | Antonín Bulava |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 2.1.2017 |
Adresa | 539, 73998 Mosty u Jablunkova |
Předseda | Antonín Bulava |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2016 do 2.1.2017 |
Adresa | 539, 73998 Mosty u Jablunkova |
IČO (identifikační číslo): | 61984388 |
---|---|
Jméno: | TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 11. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 700, Mosty u Jablunkova 73998 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 1. 8. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 2. 1997 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ingrid Legierská |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Kantor |
IČO: | 61984388 |
---|---|
Firma: | TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Mosty u Jablunkova |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 1. 1993 |
Sídlo: | 700, Mosty u Jablunkova 73998 |
---|
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Sportovní činnosti |