TJ Sokol Horní Lhota, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Sokol Horní Lhota, z.s. (48003409) je Spolek. Sídlí na adrese Hlavní 17, 74764 Horní Lhota. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. TJ Sokol Horní Lhota, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Sokol Horní Lhota, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Sokol Horní Lhota, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 185 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48003409 | |
Jméno: | TJ Sokol Horní Lhota, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlavní 17, Horní Lhota 74764, Česká republika | 12.7.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Hlavní 17, Horní Lhota 74764, Česká republika | 1.1.2014 - 12.7.2017 |
Předseda | Ing. Petr Hrbáč |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | Záhumení 131, 74764 Horní Lhota |
Místopředseda | Zdeněk Černý |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2024 |
Adresa | 1170, 74764 Horní Lhota |
Předseda | Ing. Petr Hrbáč |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2019 do 3.8.2024 |
Adresa | Záhumení 131, 74764 Horní Lhota |
Místopředseda | Martin Petruška |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2019 do 3.8.2024 |
Adresa | Záhumení 38, 74764 Horní Lhota |
Předseda | Radomír Krčmář |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 23.10.2019 |
Adresa | 54, 74764 Horní Lhota |
Místopředseda | Ing. Miroslav Kůsa |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2017 do 23.10.2019 |
Adresa | Hlavní 174, 74764 Horní Lhota |
IČO (identifikační číslo): | 48003409 |
---|---|
Jméno: | TJ Sokol Horní Lhota, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Hlavní 17, Horní Lhota 74764 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 24. 7. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Petr Hrbáč |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Černý |
IČO: | 48003409 |
---|---|
Firma: | TJ Sokol Horní Lhota, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Horní Lhota |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 1. 1993 |
Sídlo: | Hlavní 17, Horní Lhota 74764 |
---|
Sportovní činnosti |