TJ Slavoj Ledenice z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Slavoj Ledenice z.s. (49019899) je Spolek. Sídlí na adrese Sokolská 639, 37311 Ledenice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. TJ Slavoj Ledenice z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Slavoj Ledenice z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Slavoj Ledenice z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1504 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49019899 | |
Jméno: | TJ Slavoj Ledenice z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 9 | 9.8.2014 - 20.7.2017 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 9.8.2014 - 20.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolská 639, Ledenice 37311, Česká republika | 3.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Ledenice , | 1.1.2014 - 3.11.2017 |
Předseda výkonného výboru | Štěpán Koblasa |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 |
Adresa | Zalinská 550, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Miroslav Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Na Oborách 477, 37311 Ledenice |
Tajemník výkonného výboru | Michal Heřman |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Mysletínská 600, 37311 Ledenice |
Hospodář výkonného výboru | Marcela Švaňová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Náměstí 80, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Zdeněk Vitoušek |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Vodárenská 424, 37312 Borovany |
Člen výkonného výboru | David Beníšek |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | 5. května 190, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Štěpán Koblasa |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Zalinská 550, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Aleš Duda |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Školní 352, 37311 Ledenice |
Místopředseda výkonného výboru | Luděk Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Sokolská 649, 37311 Ledenice |
Předseda výkonného výboru | Martin Štěch |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2021 |
Adresa | Na Oborách 439, 37311 Ledenice |
Hospodář výkonného výboru | Robert Čouza |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Náměstí 82, 37311 Ledenice |
Místopředseda výkonného výboru | Tereza Fenclová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Náměstí 207, 37311 Ledenice |
Tajemník výkonného výboru | Martin Štěch |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Na Oborách 439, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Miroslav Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Na Oborách 477, 37311 Ledenice |
Předseda výkonného výboru | Štěpán Koblasa |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Zalinská 550, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Zdeněk Vitoušek |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Vodárenská 424, 37312 Borovany |
Člen výkonného výboru | Karel Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Nová 306, 37312 Borovany |
Člen výkonného výboru | Marcela Švaňová |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Náměstí 80, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Luděk Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2017 do 22.11.2021 |
Adresa | Sokolská 649, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Luděk Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 15.9.2017 |
Adresa | Žižkovo nám. 114, 37312 Borovany |
Člen výkonného výboru | Luděk Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2017 do 15.9.2017 |
Adresa | Žižkovo nám. 114, 37312 Borovany |
Člen výkonného výboru | Zdeněk Vitoušek |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | Vodárenská 424, 37312 Borovany |
Člen výkonného výboru | Ladislav Kodada |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | Dr. Stejskala 12, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Štěpán Koblasa |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | Zalinská 550, 37311 Ledenice |
Hospodář výkonného výboru | Robert Čouza |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | Náměstí 82, 37311 Ledenice |
Člen výkonného výboru | Luděk Tůma |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | Žižkovo nám. 114, 37312 Borovany |
Člen výkonného výboru | David Fyrbach |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | Okružní 501, 37311 Ledenice |
Místopředseda výkonného výboru | Tereza Fenclová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | Náměstí 207, 37311 Ledenice |
Tajemník výkonného výboru | Martin Štěch |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | Na Oborách 439, 37311 Ledenice |
Předseda výkonného výboru | Zuzana Langová |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2014 do 20.7.2017 |
Adresa | 44, 37006 Ledenice |
IČO (identifikační číslo): | 49019899 |
---|---|
Jméno: | TJ Slavoj Ledenice z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 29. 6. 1993 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Sokolská 639, Ledenice 37311 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2018 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 2. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Štěpán Koblasa |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Luděk Tůma |
Člen statutárního orgánu: | Tereza Fenclová |
Člen statutárního orgánu: | Martin Štěch |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Pařízek |
Člen statutárního orgánu: | Karel Havelka |
Člen statutárního orgánu: | Marcela Švaňová |
IČO: | 49019899 |
---|---|
Firma: | TJ Slavoj Ledenice z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Ledenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 6. 1993 |
Sídlo: | Sokolská 639, Ledenice 37311 |
---|
Sportovní činnosti |