TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA, z.s. (66328519) je Spolek. Sídlí na adrese 53, 26203 Chotilsko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8250 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66328519 | |
Jméno: | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 53, Chotilsko 26203, Česká republika | 7.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Prostřední Lhota , | 1.1.2014 - 7.1.2017 |
člen výboru | Miloslav Haniš |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 |
Adresa | 19, 26203 Čím |
člen výboru | Patrik Haniš |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2024 |
Adresa | 137, 26203 Čím |
člen výboru | Martin Rosypal |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2024 |
Adresa | 22, 26203 Chotilsko |
člen výboru | Jakub Haniš |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2022 |
Adresa | 151, 26203 Čím |
člen výboru | Tomáš Kasík |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2021 |
Adresa | 40, 26206 Korkyně |
předseda | Ing. Jiří Šťástka Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 |
Adresa | 9, 26203 Chotilsko |
místopředseda | Milan Caska |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 |
Adresa | 45, 26203 Čím |
člen výboru | Miloš Komeštík |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 |
Adresa | Stupkova 1441/7, 17000 Praha |
člen výboru | Milan Stingl |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 |
Adresa | Rukavičkářská 1355, 26301 Dobříš |
člen výboru | Bc. Hynek Hypr |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 |
Adresa | 75, 26203 Chotilsko |
člen výboru | Jan Ondřejka |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 |
Adresa | 77, 26203 Chotilsko |
člen výboru | Jakub Haniš |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 do 27.5.2022 |
Adresa | 19, 26203 Čím |
člen výboru | Tomáš Kasík |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2020 do 1.2.2021 |
Adresa | 99, 26203 Čím |
Předseda | Ing. Jiří Šťástka |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2017 do 17.9.2020 |
Adresa | 9, 26203 Chotilsko |
IČO: | 66328519 |
---|---|
Firma: | TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Chotilsko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 6. 1997 |
Sídlo: | 53, Chotilsko 26203 |
---|
Sportovní činnosti |