TJ Nečtiny, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Nečtiny, z.s. (40524167) je Spolek. Sídlí na adrese 238, 33162 Nečtiny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ Nečtiny, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Nečtiny, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Nečtiny, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 228 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 40524167 | |
Jméno: | TJ Nečtiny, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 238, Nečtiny 33162, Česká republika | 10.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Nečtiny , | 1.1.2014 - 10.6.2017 |
Předseda | Václav Smola |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2023 |
Adresa | 62, 33152 Líté |
Místopředseda | Monika Steinová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2023 |
Adresa | 60, 33162 Nečtiny |
Místopředseda | Martin Hlous |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 do 30.3.2023 |
Adresa | Na Zámecké 498, 36401 Toužim |
Předseda | Miloš Fillinger |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 do 30.3.2023 |
Adresa | 207, 33162 Nečtiny |
IČO: | 40524167 |
---|---|
Firma: | TJ Nečtiny, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Nečtiny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 1. 1991 |
Sídlo: | 238, Nečtiny 33162 |
---|
Provozování sportovních zařízení |