TJ LARS Kladno z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ LARS Kladno z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ LARS Kladno z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ LARS Kladno z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 360 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14800900 | |
Jméno: | TJ LARS Kladno z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sportovců 816, Kladno 27204, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Mgr. Petra Doubková |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2024 |
Adresa | Kladenská 1768, 27309 Kladno |
Předseda | Mgr. Petra Landová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2024 do 16.8.2024 |
Adresa | Kladenská 1768, 27309 Kladno |
předseda | Slavomír Cirnfus |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2020 do 5.3.2024 |
Adresa | Norská 2513, 27201 Kladno |
předseda | Slavomír Cirnfus |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2015 do 15.7.2020 |
Adresa | Norská 2513, 27201 Kladno |
IČO: | 14800900 |
---|---|
Firma: | TJ LARS Kladno z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 5. 1990 |
Sídlo: | Sportovců 816, Kladno 27204 |
---|
Provozování sportovních zařízení |