TJ Jiskra Václavice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Jiskra Václavice (46747141) je Spolek. Sídlí na adrese 340, 46334 Hrádek nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ Jiskra Václavice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Jiskra Václavice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Jiskra Václavice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1777 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46747141 | |
Jméno: | TJ Jiskra Václavice | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 340, Hrádek nad Nisou 46334, Česká republika | 19.6.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 93, Hrádek nad Nisou 46334, Česká republika | 27.1.2016 - 19.6.2024 |
Adresa: | , Václavice , | 1.1.2014 - 27.1.2016 |
předseda | Iva Červená |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2024 |
Adresa | 25, 46334 Hrádek nad Nisou |
předseda | Ing. Radek Petr |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2021 do 19.6.2024 |
Adresa | 48, 46334 Hrádek nad Nisou |
Předseda | Ing. Radek Petr |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 8.5.2021 |
Adresa | 48, 46334 Hrádek nad Nisou |
IČO: | 46747141 |
---|---|
Firma: | TJ Jiskra Václavice |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Hrádek nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 2. 1994 |
Sídlo: | 340, Hrádek nad Nisou 46334 |
---|
Provozování sportovních zařízení |