TJ Jilemnice z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Jilemnice z. s. (45598363) je Spolek. Sídlí na adrese Sportovní 1245, 51401 Jilemnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. TJ Jilemnice z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Jilemnice z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Jilemnice z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 160 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45598363 | |
Jméno: | TJ Jilemnice z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sportovní 1245, Jilemnice 51401, Česká republika | 9.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Jilemnice , | 1.1.2014 - 9.12.2016 |
místopředseda | Milan Kolda |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2019 |
Adresa | Roztocká 489, 51401 Jilemnice |
místopředseda | Josef Král |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 |
Adresa | Jeriova 992, 51401 Jilemnice |
místopředseda | Mgr Milan Půlpán |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 |
Adresa | 239, 54341 Lánov |
předseda | Jan Baranyk |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 |
Adresa | V Jilmu 53, 51401 Jilemnice |
hospodář | Marie Štěpánková |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 |
Adresa | 246, 51238 Vítkovice |
místopředseda | Vladimír Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 |
Adresa | U Nemocnice 1191, 51401 Jilemnice |
sekretář | Ing Libor Tonar |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 |
Adresa | Jana Weisse 499, 51401 Jilemnice |
místopředseda | Milan Kolda |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2016 do 6.12.2019 |
Adresa | Ambrožova 1217, 51401 Jilemnice |
IČO (identifikační číslo): | 45598363 |
---|---|
Jméno: | TJ Jilemnice z. s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 1992 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Sportovní 1245, Jilemnice 51401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 24. 9. 1993 |
Ukončení oprávnění | 24. 9. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Baranyk |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Horáček |
Člen statutárního orgánu: | Josef Král |
Člen statutárního orgánu: | Milan Kolda |
Člen statutárního orgánu: | Marie Štěpánková |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Milan Půlpán |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Libor Tonar |
IČO: | 45598363 |
---|---|
Firma: | TJ Jilemnice z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Jilemnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 12. 1992 |
Sídlo: | Sportovní 1245, Jilemnice 51401 |
---|
Sportovní činnosti |