TJ Hrozňatov, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TJ Hrozňatov, z.s. (00519545) je Spolek. Sídlí na adrese 80, 35002 Cheb. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 TJ Hrozňatov, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TJ Hrozňatov, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TJ Hrozňatov, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 68 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00519545 | |
Jméno: | TJ Hrozňatov, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 80, Cheb 35002, Česká republika | 1.1.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Hrozňatov , | 1.1.2014 - 1.1.2016 |
místopředseda VV | Ing. Pavel Hojda |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | Zemědělská 84/20, 35002 Cheb |
člen VV | Petr Břicháček |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | 22, 35002 Cheb |
člen VV | Jaroslav Smutný |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | 146, 35002 Cheb |
člen VV | Václav Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | 148, 35002 Cheb |
předseda VV | Jiří Smutný |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2021 |
Adresa | 31, 35002 Cheb |
předseda výkonného výboru | Mgr. Tomáš Linda |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2021 do 8.7.2021 |
Adresa | Goethova 1033/9, 35002 Cheb |
místopředseda výkonného výboru | Ing. Aleš Rolník |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 do 8.7.2021 |
Adresa | Vojtěšská 231/17, 11000 Praha |
člen výkonného výboru | Jakub Pánik |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 do 8.7.2021 |
Adresa | Jateční 460/11, 35002 Cheb |
člen výkonného výboru | Pavel Hojda |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 do 8.7.2021 |
Adresa | Zemědělská 84/20, 35002 Cheb |
člen výkonného výboru | Jiří Smutný |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 do 8.7.2021 |
Adresa | 31, 35002 Cheb |
předseda výkonného výboru | Ing. Tomáš Linda |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 do 22.1.2021 |
Adresa | Goethova 1033/9, 35002 Cheb |
Předseda | Mgr. Tomáš Linda |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2020 do 15.12.2020 |
Adresa | Goethova 1033/9, 35002 Cheb |
předseda | Jiří Smutný |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2016 do 23.3.2020 |
Adresa | 31, 35002 Cheb |
IČO: | 00519545 |
---|---|
Firma: | TJ Hrozňatov, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Cheb |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 6. 1990 |
Sídlo: | 80, Cheb 35002 |
---|
Provozování sportovních zařízení |