TIVARA a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TIVARA a.s. v likvidaci (24754129) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budečská 851/28, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 10. 2010 TIVARA a.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TIVARA a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TIVARA a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 16592 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24754129 | |
Jméno: | TIVARA a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 29.10.2010 |
Zapsána dne: | 29.10.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 2807/2022-3 ze dne 5.12.2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 12.1.2023. | 18.1.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.12.2010 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 29.10.2010 - 15.12.2010 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 29.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budečská 851/28, Praha 12000, Česká republika | 29.7.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Budečská 851/28, Praha 2 12000, Česká republika | 29.10.2010 - 29.7.2020 |
člen představenstva | Pavel Kos |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2013 do 10.10.2022 |
Adresa | Chmelová 2812/5, 10600 Praha |
člen představenstva | Pavel Kos |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2010 do 28.6.2013 |
Adresa | Chmelová 2812/5, 10600 Praha 10 |
IČO: | 24754129 |
---|---|
Firma: | TIVARA a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 10. 2010 |
Sídlo: | Budečská 851/28, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |