Tikkilan a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Tikkilan a.s., v likvidaci (05823056) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 2. 2017 Tikkilan a.s., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Tikkilan a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Tikkilan a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 2. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22237 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05823056 | |
Jméno: | Tikkilan a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 17.2.2017 |
Zapsána dne: | 17.2.2017 | |
Jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady rozhodl dne 14.12.2023 o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. Společnost vstoupila do likvidace dne 1.1.2024. | 1.1.2024 | |
Na společnost Tikkilan a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 058 23 056, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 22237, jakožto nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Pitambera s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 055 69 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 266033. | 31.12.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.2.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 17.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 17.2.2017 |
---|
člen správní rady | Mgr. Ondřej Falta |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2024 |
Adresa | 316, 25210 Klínec |
Člen správní rady | Mgr. Lena Fryčová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2024 do 1.9.2024 |
Adresa | Pod Parkem 1356, 54301 Vrchlabí |
Člen správní rady | Libor Horák |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 do 31.12.2023 |
Adresa | Kosmonautů 2840/4, 27601 Mělník |
Statutární ředitel | Libor Horák |
---|---|
Ve funkci | od 12.9.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | Kosmonautů 2840/4, 27601 Mělník |
statutární ředitel | Barbora Včeličková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2017 do 12.9.2019 |
Adresa | U papírny 784/5, 17000 Praha |
člen správní rady | Barbora Včeličková |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2017 do 12.9.2019 |
Adresa | U papírny 784/5, 17000 Praha |
Člen správní rady | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2017 do 23.10.2017 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
Statutární ředitel | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2017 do 23.10.2017 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
IČO: | 05823056 |
---|---|
Firma: | Tikkilan a.s., v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 2. 2017 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |