TIGL, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TIGL, s.r.o. v likvidaci (26454858) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chodská 1392/11, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 2001 a je stále aktivní. TIGL, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TIGL, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TIGL, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 83395 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26454858 | |
Jméno: | TIGL, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.5.2001 |
Zapsána dne: | 23.5.2001 | |
Dne 27.6.2022 rozhodl jediný společník o zrušení společnosti s likvidací k 1.7.2022. | 1.7.2022 | |
Výzva věřitelům ve smyslu ustanovení § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku: Likvidátor oznamuje vstup společnosti TIGL, s.r.o., se sídlem Praha 2, Chodská 11/1392, IČO: 26454858, do likvidace a vyzývá věřitele, aby své pohledávky přihlás ili v zákonné lhůtě na adrese likvidátora Praha 2, Budečská 1010/18, a to písemně. Tato výzva je učiněna ve smyslu ust. § 13 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. | 1.7.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chodská 11/1392, Praha 2 12000, Česká republika | 25.9.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Uruguayska čp 4/437, Praha 2 12000, Česká republika | 23.5.2001 - 25.9.2002 |
jednatel | Evghenii Demenok |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | náměstí Míru 109/18, 12000 Praha |
jednatel | Evghenii Demenok |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2020 do 18.3.2023 |
Adresa | Chodská 1392/11, 12000 Praha |
jednatel | Evghenii Demenok |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2019 do 4.11.2020 |
Adresa | Prušánecká 492/1, 15521 Praha |
jednatel | Gregory Moses Lipkin |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2016 do 16.9.2019 |
Adresa | 165 West 66 Street, No 3V , 10023 New York, NY |
jednatel | Gregory Moses Lipkin |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2002 do 24.11.2016 |
Adresa | , 161 W 61 St. STR No 12 G, New York, NY, 10023 |
jednatel | Gregory Moses Lipkin |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2002 do 24.11.2016 |
Adresa | , 161 W 61 St. STR No 12 G, New York, NY, 10023 |
jednatel | Martin Buriánek |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2001 do 25.9.2002 |
Adresa | Kamenická 50, Praha 7 |
IČO (identifikační číslo): | 26454858 |
---|---|
Jméno: | TIGL, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 5. 2001 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Chodská 1392/11, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 11. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Evghenii Demenok |
---|
IČO: | 26454858 |
---|---|
Firma: | TIGL, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 5. 2001 |
Sídlo: | Chodská 1392/11, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |