ThePay, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ThePay, a.s. (28135261) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 102/65, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2011 a je stále aktivní. ThePay, a.s. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o ThePay, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ThePay, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 88388 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28135261 | |
Jméno: | ThePay.cz, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.3.2011 |
Zapsána dne: | 11.3.2011 | |
Obchodní společnost ThePay.cz, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ 281 35 261, změnila svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s novou obchodní firmou ThePay.cz, a.s. | 1.8.2024 - 1.8.2024 | |
Obchodní společnost ThePay.cz, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ 281 35 261, změnila svou právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s novou obchodní firmou ThePay, a.s. | 1.8.2024 | |
Obchodní společnost ThePay.cz, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČ 281 35 261, se sloučila se zanikajícími společnostmi TheRealEstate, a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČO 073 54 797, SAFARI MEDIA, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČO 040 71 751 a ThePay service, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, IČO 052 18 934. Na nástupnickou společnost ThePay.cz, s.r.o. přešlo jmění zanikajících společnosti TheRealEstate, a.s., SAFARI MEDIA, s.r.o a ThePay service, s.r.o.. Rozhodný den fúze 1.1.2019 | 11.11.2019 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 24.6.2014 - 8.10.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.6.2014 |
Základní kapitál | 11 568 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.8.2024 | |
Základní kapitál | 11 568 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.9.2017 - 1.8.2024 | |
Základní kapitál | 8 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.2.2016 - 19.9.2017 | |
Základní kapitál | 4 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.12.2014 - 5.2.2016 | |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.11.2014 - 11.12.2014 | |
Základní kapitál | 1 600 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.10.2014 - 13.11.2014 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.3.2011 - 8.10.2014 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 300 Kč | 38 560 | 1.8.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykovo náměstí 102/65, Jihlava 58601, Česká republika | 30.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vrchlického 5282/50, Jihlava 58601, Česká republika | 8.12.2015 - 30.6.2016 |
Adresa: | Vrchlického 5282/50, Jihlava 58601, Česká republika | 24.5.2015 - 8.12.2015 |
Adresa: | 65, Budíkov 39601, Česká republika | 11.3.2011 - 24.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.5.2020 |
Platební styk a zúčtování | 6.5.2020 |
platební styk a zúčtování | 26.6.2012 - 6.5.2020 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2011 - 6.5.2020 |
předseda představenstva | Daniel Havel, LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2024 |
Adresa | Masarykovo náměstí 102/65, 58601 Jihlava |
Člen představenstva | Bc. Michal Kandr |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2024 |
Adresa | Sídliště Pražská 2754, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Daniel Havel, LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2024 do 3.9.2024 |
Adresa | Masarykovo náměstí 102/65, 58601 Jihlava |
jednatel | Bc. Michal Kandr |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 1.8.2024 |
Adresa | Sídliště Pražská 2754, 58001 Havlíčkův Brod |
Člen představenstva | Daniel Havel |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2024 do 1.8.2024 |
Adresa | Masarykovo náměstí 102/65, 58601 Jihlava |
jednatel | Daniel Havel |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2020 do 1.8.2024 |
Adresa | Masarykovo náměstí 102/65, 58601 Jihlava |
jednatel | Daniel Havel |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2015 do 22.5.2020 |
Adresa | 65, 39601 Budíkov |
jednatel | Daniel Havel |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2012 do 8.12.2015 |
Adresa | 65, 39601 Budíkov |
jednatel | Bc. Michal Kandr |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 do 8.12.2015 |
Adresa | Sídliště Pražská 2754, 58001 Havlíčkův Brod |
jednatel | Bc. Michal Kandr |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2012 do 30.7.2015 |
Adresa | Sídliště Pražská 2754, 58001 Havlíčkův Brod |
jednatel | Michal Kandr |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 26.6.2012 |
Adresa | Sídliště Pražská 2754, 58001 Havlíčkův Brod |
jednatel | Daniel Havel |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 26.6.2012 |
Adresa | 73, 39601 Budíkov |
IČO (identifikační číslo): | 28135261 |
---|---|
Jméno: | ThePay, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 11. 3. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Masarykovo náměstí 102/65, Jihlava 58601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 3. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Michal Kandr |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Daniel Havel LL.M. |
IČO: | 28135261 |
---|---|
Firma: | ThePay, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Pomocné finanční instituce, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 3. 2011 |
Sídlo: | Masarykovo náměstí 102/65, Jihlava 58601 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní peněžní zprostředkování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Univerzální administrativní činnosti |