The Edge s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
The Edge s.r.o. (25816446) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 156, 74245 Fulnek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 1998 The Edge s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o The Edge s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro The Edge s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 6. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 18590 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25816446 | |
Jméno: | Yummy candy s. r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.6.1998 |
Zapsána dne: | 22.6.1998 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.11.2014 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.6.1998 - 27.11.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 156, Fulnek 74245, Česká republika | 26.8.2022 |
---|---|---|
Adresa: | 120, Fulnek 74245, Česká republika | 27.11.2014 - 26.8.2022 |
Adresa: | Jerlochovice 156, Fulnek 74245, Česká republika | 22.6.1998 - 28.7.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 26.8.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.11.2014 - 26.8.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.2.2011 - 27.11.2014 |
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 22.6.1998 - 22.2.2011 |
zprostředkování obchodu a služeb | 22.6.1998 - 22.2.2011 |
jednatel | Renáta Heinz |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2014 |
Adresa | 888, 73912 Čeladná |
jednatel | Milan Heinz |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2022 |
Adresa | 888, 73912 Čeladná |
jednatel | Renáta Heinz |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2012 do 27.11.2014 |
Adresa | 888, 73912 Čeladná |
jednatel | Renáta Panková |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2011 do 29.8.2012 |
Adresa | Hlavní třída 32/31, 73701 Český Těšín |
jednatel | Milan Heinz |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2011 do 28.7.2011 |
Adresa | 888, 73912 Čeladná |
jednatel | Milan Heinz |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1998 do 22.2.2011 |
Adresa | Fučíkova 205, Fulnek |
jednatel | Ing. Jiří Bednařík |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1998 do 15.6.1999 |
Adresa | Dolní 77, Ostrava - Zábřeh |
jednatel | Milan Morong |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1998 do 15.6.1999 |
Adresa | J. Mahena 3016, Frýdek-Místek |
IČO: | 25816446 |
---|---|
Firma: | The Edge s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Fulnek |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 6. 1998 |
Sídlo: | 156, Fulnek 74245 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |