TEXING Brno, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TEXING Brno, s.r.o. v likvidaci (49437372) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cejl 29/76, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 9. 1993 TEXING Brno, s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TEXING Brno, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TEXING Brno, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 9. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 12167 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49437372 | |
Jméno: | TEXING Brno, s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.9.1993 |
Zapsána dne: | 20.9.1993 |
Základní kapitál | 167 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.9.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cejl 29/76, Brno 60200, Česká republika | 17.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Cejl 29/76, Brno 60200, Česká republika | 24.2.2012 - 17.7.2015 |
Adresa: | Cejl 29/76, Brno 60200, Česká republika | 20.9.1993 - 24.2.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba pletených mareriálů | 20.9.1993 - 26.3.2024 |
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.9.1993 - 26.3.2024 |
tkaní textilií | 20.9.1993 - 26.3.2024 |
konstrukční práce ve strojírenství | 20.9.1993 - 26.3.2024 |
truhlářství | 20.9.1993 - 26.3.2024 |
likvidátor | JUDr. Zdeněk Drápela |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 |
Adresa | Cejl 29/76, 60200 Brno |
Jednatel | Vladimír Kuda |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Ke Hřišti 264, 66408 Blažovice |
Jednatel | Vladimír Kuda |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 20.11.2015 |
Adresa | Ke Hřišti 264, 66408 Blažovice |
Jednatel | ing. Jiří Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 20.11.2015 |
Adresa | U stadionu 943/9, 66434 Kuřim |
Jednatel | Vladimír Kuda |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 17.7.2015 |
Adresa | Ke Hřišti 264, 66408 Blažovice |
likvidátor | JUDr. Zdeněk Drápela |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.1996 do 17.7.2015 |
Adresa | Cejl 29/76, 60200 Brno |
Jednatel | ing. Jiří Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2013 do 17.7.2015 |
Adresa | U stadionu 943/9, 66434 Kuřim |
Jednatel | ing. Jiří Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2012 do 26.6.2013 |
Adresa | U stadionu 943/9, 66434 Kuřim |
Jednatel | Vladimír Kuda |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.1994 do 24.2.2012 |
Adresa | Ke Hřišti 264, 66408 Blažovice |
Jednatel | ing. Jiří Polášek |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.1994 do 24.2.2012 |
Adresa | U stadionu 943/9, 66434 Kuřim |
jednatel | Vladimír Kuda(Výk. Ředitel) |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.1993 do 7.12.1994 |
Adresa | Ke Hřišti 264, 66408 Blažovice |
jednatel | Ing. Jiří Kotouč(Zás.výk.ředitele) |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.1993 do 7.12.1994 |
Adresa | Martina Ševčíka 11/2, 62500 Brno |
IČO: | 49437372 |
---|---|
Firma: | TEXING Brno, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 9. 1993 |
Sídlo: | Cejl 29/76, Brno 60200 |
---|
Výroba pletených a háčkovaných materiálů |