TESTAV, stavební servis s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TESTAV, stavební servis s.r.o. (45194068) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Opavská 68/2, 78501 Šternberk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 1992 a je stále aktivní. TESTAV, stavební servis s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o TESTAV, stavební servis s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TESTAV, stavební servis s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 13. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27458 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45194068 | |
Jméno: | TESTAV, stavební servis s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.4.1992 |
Zapsána dne: | 13.4.1992 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 17.6.2014 - 3.3.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.6.2014 | |
Oddíl C, vložka číslo 3097 se ke dni 24.11.1998 uzavírá v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě z důvodu přenesení příslušnsti. | 24.11.1998 - 26.9.2002 | |
Obchodní společnost Karel Boháček a synové, s.r.o. se sídlem Prostějov, Šárka 40 se z a p i s u j e do oddílu C, vložka číslo 27 458 obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně. | 1.7.1997 - 26.9.2002 | |
Ostatní skutečnosti: Datum uzavření společenské smlouvy: 20. února 1992 | 13.4.1992 - 26.9.2002 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.4.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Opavská 68/2, Šternberk 78501, Česká republika | 20.10.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Jiřího z Poděbrad 893/9, Olomouc 77900, Česká republika | 7.1.2014 - 20.10.2021 |
Adresa: | 27, Litovel 78321, Česká republika | 12.1.2013 - 7.1.2014 |
Adresa: | Hrnčířská 27/3, Litovel 78401, Česká republika | 26.9.2002 - 12.1.2013 |
Adresa: | Šárka 3331/40, Prostějov 79601, Česká republika | 19.6.1996 - 26.9.2002 |
Adresa: | Skupova 617/6, Olomouc 77900, Česká republika | 13.4.1992 - 19.6.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s těmito obory činnosti : - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. | 20.10.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.1.2013 - 20.10.2021 |
mlynářství | 13.4.1992 - 12.1.2013 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 13.4.1992 - 12.1.2013 |
jednatel | Bc. Petr Kolínek |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2023 |
Adresa | Lidická 700/19, 60200 Brno |
jednatel | Bc. Petr Kolínek |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2021 do 24.8.2023 |
Adresa | 251, 78397 Paseka |
jednatel | Eva Mrtýnková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 do 20.10.2021 |
Adresa | Zikova 606/10, 77900 Olomouc |
jednatel | Eva Mrtýnková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2018 do 23.7.2021 |
Adresa | Na Lukách 223/13, 77900 Olomouc |
jednatel | Eva Mrtýnková |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2014 do 16.5.2018 |
Adresa | Nálevkova 528/9, 77900 Olomouc |
jednatel | Robert Tatai |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2014 do 3.3.2015 |
Adresa | Heleny Malířové 345/4, 77900 Olomouc |
Jednatel | Věra Vymětalová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2013 do 7.1.2014 |
Adresa | 27, 78321 Litovel |
Jednatel | Věra Vymětalová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2000 do 12.1.2013 |
Adresa | Ručilova 98/8, 77900 Olomouc |
Jednatel | Karel Zatloukal |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.1995 do 12.10.2000 |
Adresa | Šárka 3331/40, 79601 Prostějov |
Jednatel | Karel Boháček, starší |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.1992 do 22.9.1995 |
Adresa | Polská , Olomouc |
Jednatel | Ing. Karel Boháček |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.1992 do 22.9.1995 |
Adresa | Vrchlického 397/3, 77900 Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 45194068 |
---|---|
Jméno: | TESTAV, stavební servis s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jiřího z Poděbrad 893/9, Olomouc 77900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 4. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 28. 1. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 24. 1. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Eva Mrtýnková |
---|
IČO: | 45194068 |
---|---|
Firma: | TESTAV, stavební servis s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Šternberk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 4. 1992 |
Sídlo: | Opavská 68/2, Šternberk 78501 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |