TESLA Energy Group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TESLA Energy Group a.s. (04492170) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 973/41, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 10. 2015 a je stále aktivní. TESLA Energy Group a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TESLA Energy Group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TESLA Energy Group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 10. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 21033 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04492170 | |
Jméno: | Narmitea a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.10.2015 19.10.2015 |
Zapsána dne: | 19.10.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.10.2015 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 19.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Národní 973/41, Praha 11000, Česká republika | 11.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 25.11.2016 - 11.10.2022 |
Adresa: | Moravská 1687/34, Praha 12000, Česká republika | 19.10.2015 - 25.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba strojů a zařízení Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování elektrických zařízení Testování, měření, analýzy a kontroly Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy | 13.12.2023 |
člen představenstva | Ing. Peter Stančík |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2023 |
Adresa | Podzámčok 194 , Podzámčok |
člen představenstva | Ing. Andrej Polonec |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2023 |
Adresa | Rovná 252/1 , Liptovský Mikuláš |
člen představenstva | Ing. Roland Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2022 |
Adresa | Bystrické sady 8705/48 , Bratislava - Záhorská Bystrica |
člen představenstva | Ing. Michal Zelina, PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2022 do 13.12.2023 |
Adresa | Slávičie údolie 7511/33 , Bratislava |
člen představenstva | Michal Zelina |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2019 do 11.10.2022 |
Adresa | Slávičie údolie 7511/33 , Bratislava - Staré Město |
člen představenstva | Ing. Roland Tóth |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2018 do 8.9.2022 |
Adresa | Tichá 30/5147 , Bratislava |
člen představenstva | Michal Zelina |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 do 30.9.2019 |
Adresa | Bohrova 1205/7 , Bratislava-Petržalka |
předseda představenstva | Nataša Hriseňková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | Hollého , Bratislava |
člen představenstva | Michaela Holečková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 do 6.4.2018 |
Adresa | Želivského 1757, 34701 Tachov |
Statutární ředitel | Lenka Hrdličková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2015 do 28.4.2016 |
Adresa | 28, 28934 Rožďalovice |
IČO (identifikační číslo): | 04492170 |
---|---|
Jméno: | TESLA Energy Group a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 10. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Národní 973/41, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 1. 2024 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Andrej Polonec |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roland Tóth |
Člen statutárního orgánu: | Peter Stančík |
IČO: | 04492170 |
---|---|
Firma: | TESLA Energy Group a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 10. 2015 |
Sídlo: | Národní 973/41, Praha 11000 |
---|
Výroba elektronických součástek |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |