TERNOPOL v.o.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TERNOPOL v.o.s. v likvidaci (29053277) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Žižkova 138, 29401 Bakov nad Jizerou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2010 a je stále aktivní. TERNOPOL v.o.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o TERNOPOL v.o.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TERNOPOL v.o.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 12. 3. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 71331 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29053277 | |
Jméno: | TERNOPOL v.o.s | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 12.3.2010 |
Zapsána dne: | 12.3.2010 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 15.05.2024, č.j. 62 Cm 137/2024-3, které nabylo právní moci dne 18.06.2024 bylo rozhodnuto o jmenování likvidátora JUDr. Milena Bódiová, IČO 66251737 zrušené společnosti TERNOPOL v.o.s. v likvidaci, IČO 29053277 | 19.7.2024 | |
V souladu s čl. X odst. 1 smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti ve spojení s ust. § 113 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech se společnost zrušuje, a to uplynutím posledního dne kalendářního roku, v němž byla podána výpověď společníka Yuriy Sakaloshe, která byla podána méně než 3 měsíce před koncem kalendářního roku, neboť společníci se změnou společenské smlouvy nedohodli, že společnost trvá nadále i bez společníka, jehož se důvod zrušení týká. Společnost se tedy zrušuje ke dni 31. 12. 2023. | 24.1.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žižkova 138, Bakov nad Jizerou 29401, Česká republika | 28.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Žižkova 138, Bakov nad Jizerou 29401, Česká republika | 12.3.2010 - 28.8.2024 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.3.2010 |
společník | Ivan Vasyltsyun |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Palackého 151/10, 79601 Prostějov |
společník | Serhiy Pylypko |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Ivan Shtefano |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | U Martiňáku 1055, 19012 Praha 9 |
společník | Olesya Mykhalchuk |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | Jana Palacha 1088, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Iaroslav Gnatiuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Petro Burakhovych |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Ivan Kostyanynets |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Ivan Senyna |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Yurii Draha |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Olbrachtova 722, 28903 Městec Králové |
společník | Mykhaylo Potoki |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Yaroslav Kobal |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Vasyl Kepich |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kouřimská 2293/30, 13000 Praha |
společník | Vasyl Kunak |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Yuriy Kvyatko |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Mykhaylo Polyak |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Rybní Důl 706, 29401 Bakov nad Jizerou |
společník | Andriy Demkovych |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Bezdězská 32, 29306 Bradlec |
společník | Tetyana Demkovych |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Bezdězská 32, 29306 Bradlec |
společník | Anna Yakym |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Tupolevova 470, 19900 Praha |
společník | Nataliya Shapovalova |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Bezdězská 32, 29306 Bradlec |
společník | Volodymyr Varshchuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Nataliya Kuzma |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 103, 29405 Dlouhá Lhota |
společník | Nataliya Imre |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Rýmařovská 434, 19900 Praha |
společník | Roman Kopynets |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Tomkova 690, 27801 Kralupy nad Vltavou |
společník | Oleksandr Shebela |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Lublaňská 1727/27, 12000 Praha |
společník | Mariya Lakatosh |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Petro Erdeli |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 145, 29501 Boseň |
společník | Nataliya Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Janského 2422/17, 15500 Praha |
společník | Ivan Stilnyk |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 4, 29423 Čistá |
společník | Nadiya Onysko |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 40, 54351 Špindlerův Mlýn |
společník | Nataliya Kachaylo |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Josefodolská 20, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Ivan Trykur |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Višňová 573, 28924 Milovice |
společník | Galyna Gresko |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Novovysočanská 5481, Praha 9 |
společník | Ivan Iskovych |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 7, 33601 Chocenice |
společník | Vira Khilko |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Mandlova 475/2, 30100 Plzeň |
společník | Oleksandr Khilko |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Mandlova 475/2, 30100 Plzeň |
společník | Vasyl Mykyta |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | K Sinoru 43/58, 30100 Plzeň |
společník | Yaroslav Stoika |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Jihlavská 506/42, 14000 Praha |
společník | Anatoliy Motrunych |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Smetanova 255, 29441 Dobrovice |
společník | Ivan Pleha |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Jarní 2465/38a, 46601 Jablonec nad Nisou |
společník | Petro Kovtun |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Braunova 2922, 27201 Kladno |
společník | Mykhaylo Gaydeychuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Tyršova 1514, 28923 Milovice |
společník | Viktoriia Segedii |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 138, 29307 Hrdlořezy |
společník | Natalka Luchynets |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 115, 51246 Harrachov |
společník | Ruslan Nemesh |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Smetanova 649, 29401 Bakov nad Jizerou |
společník | Vasyl Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Janského 2422/17, 15500 Praha |
společník | Ganna Popiurkanych |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 155, 29423 Čistá |
společník | Nataliya Kuchnir |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 20, 33501 Polánka |
společník | Vasile Cervinnii |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 93, Březinka |
společník | Ivan Zovdun |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Žižkova 138, 29401 Bakov nad Jizerou |
společník | Mykhaylo Vasyltsyun |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 4, 29423 Čistá |
společník | Svitlana Mondyk |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | Kurčatovova 324/1, 10900 Praha |
společník | Yaroslav Gerbei |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2022 |
Adresa | Hlaváčova 1161/8, 18200 Praha |
společník | Viktor Buletsa |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 |
Adresa | Prosecká 73/69, 19000 Praha |
společník | Iosyp Lemak |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 |
Adresa | Přemysla Otakara II. 37, 28903 Městec Králové |
společník | Anatoliy Motrunych |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Smetanova 255, 29441 Dobrovice |
společník | Mykhaylo Potoki |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Yaroslav Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Smetanova 649, 29401 Bakov nad Jizerou |
společník | Yaroslav Kobal |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Vasyl Mykyta |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | K Sinoru 58/43, 30100 Plzeň |
společník | Vasyl Kepich |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Vasyl Kunak |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Oleksandr Khilko |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Luďka Pika 467/9, 30100 Plzeň |
společník | Yuriy Kvyatko |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Vira Khilko |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Luďka Pika 467/9, 30100 Plzeň |
společník | Nataliya Kuzma |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 103, 29405 Dlouhá Lhota |
společník | Nataliya Kachaylo |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Luční 70, 29401 Bakov nad Jizerou |
společník | Nadiya Onysko |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Pod Oborou 816, 29306 Kosmonosy |
společník | Ivan Stilnyk |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 4, 29423 Čistá |
společník | Petro Erdeli |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 6. května 40, 29443 Čachovice |
společník | Mariya Lakatosh |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Roman Kopynets |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Tomkova 690, 27801 Kralupy nad Vltavou |
společník | Nataliya Imre |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Tomkova 690, 27801 Kralupy nad Vltavou |
společník | Natalka Luchynets |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 155, 29423 Čistá |
společník | Ganna Popiurkanych |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 155, 29423 Čistá |
společník | Ivan Zovdun |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Žižkova 138, 29401 Bakov nad Jizerou |
společník | Mykhaylo Vasyltsyun |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 4, 29423 Čistá |
společník | Ruslan Nemesh |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Smetanova 649, 29401 Bakov nad Jizerou |
společník | Andriy Demkovych |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Bezdězská 32, 29306 Bradlec |
společník | Ivan Shtefano |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Iaroslav Gnatiuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Petro Burakhovych |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Ivan Kostyanynets |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Ivan Senyna |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Mykhaylo Polyak |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Rybní Důl 706, 29401 Bakov nad Jizerou |
společník | Tetyana Demkovych |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Bezdězská 32, 29306 Bradlec |
společník | Anna Yakym |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Pobřežní 44, 46331 Chrastava |
společník | Nataliya Shapovalova |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Bezdězská 32, 29306 Bradlec |
společník | Volodymyr Varshchuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Serhiy Pylypko |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Vasyl Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Muzikova 95/15, 15500 Praha 5 |
společník | Nataliya Kuchnir |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Křižkové schody 68, Mladá Boleslav |
společník | Svitlana Mondyk |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Křižkové schody 68, Mladá Boleslav |
společník | Vasile Cervinnii |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 93, Březinka |
společník | Galyna Gresko |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Novovysočanská 5481, Praha 9 |
společník | Ivan Iskovych |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 7, 33601 Chocenice |
společník | Petro Kovtun |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Strakonická 1106/5, 15000 Praha |
společník | Ivan Pleha |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 103, 29405 Dlouhá Lhota |
společník | Oleksandr Shebela |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Lublaňská 1727/27, 12000 Praha |
společník | Nataliya Prokop |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Muzikova 95/15, 15500 Praha 5 |
společník | Ivan Trykur |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 43, 29501 Horní Bukovina |
společník | Mykhaylo Gaydeychuk |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Víta Nejedlého 289, 29501 Mnichovo Hradiště |
společník | Ivan Vasyltsyun |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Viktoriia Segedii |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | 138, 29307 Hrdlořezy |
společník | Yuriy Draha |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 28.8.2024 |
Adresa | Galetova 429/2, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Olesya Mykhalchuk |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2023 do 7.8.2024 |
Adresa | Havlíčkova 93/12, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Yuriy Sakalosh |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2010 do 24.1.2024 |
Adresa | Kaznějovská 1209/9, 32300 Plzeň |
společník | Olesya Mykhalchuk |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2022 do 25.10.2023 |
Adresa | Krajířova 120/3, 29301 Mladá Boleslav |
společník | Yaroslav Herbey |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 19.10.2022 |
Adresa | Kateřinská 207, 29441 Dobrovice |
společník | Olesya Chaykivska |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2010 do 19.10.2022 |
Adresa | Východní 884/10, 29301 Mladá Boleslav |
IČO (identifikační číslo): | 29053277 |
---|---|
Jméno: | TERNOPOL v.o.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 12. 3. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Žižkova 138, Bakov nad Jizerou 29401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Andriy Demkovych |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Iaroslav Gnatiuk |
Člen statutárního orgánu: | Petro Burakhovych |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Senyna |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Polyak |
Člen statutárního orgánu: | Tetyana Demkovych |
Člen statutárního orgánu: | Volodymyr Varshchuk |
Člen statutárního orgánu: | Serhiy Pylypko |
Člen statutárního orgánu: | Yaroslav Stoyka |
Člen statutárního orgánu: | Viktoriia Segedii |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Gaydeychuk |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Kuzma |
Člen statutárního orgánu: | Roman Kopynets |
Člen statutárního orgánu: | Mariya Lakatosh |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Stilnyk |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Zovdun |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Vasyltsyun |
Člen statutárního orgánu: | Ruslan Nemesh |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Shapovalova |
Člen statutárního orgánu: | Yaroslav Gerbei |
Člen statutárního orgánu: | Yurii Draha |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Buletsa |
Člen statutárního orgánu: | Vasile Cervinnii |
Člen statutárního orgánu: | Galyna Gresko |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Iskovych |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Shebela |
Člen statutárního orgánu: | Iosyp Lemak |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Vasyltsyun |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Potoki |
Člen statutárního orgánu: | Yaroslav Kobal |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Kepich |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Kunak |
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Kvyatko |
Člen statutárního orgánu: | Anatolii Motrunych |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Kostianynets |
Člen statutárního orgánu: | Petro Kovtun |
Člen statutárního orgánu: | Olesya Mykhalchuk |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Shtefano |
Člen statutárního orgánu: | Anna Yakym |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Imre |
Člen statutárního orgánu: | Petro Erdeli |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Prokop |
Člen statutárního orgánu: | Nadiya Onysko |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Kachaylo |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Trykur |
Člen statutárního orgánu: | Vira Khilko |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Khilko |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Mykyta |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Pleha |
Člen statutárního orgánu: | Natalka Luchynets |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Prokop |
Člen statutárního orgánu: | Nataliya Kuchnir |
Člen statutárního orgánu: | Svitlana Mondyk |
Člen statutárního orgánu: | Ganna Erdeli |
IČO: | 29053277 |
---|---|
Firma: | TERNOPOL v.o.s. v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Bakov nad Jizerou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 3. 2010 |
Sídlo: | Žižkova 138, Bakov nad Jizerou 29401 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Demolice a příprava staveniště |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Úklidové činnosti |