TERCIE společnost s ručením omezeným v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
TERCIE společnost s ručením omezeným v likvidaci (45476845) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tišnovská 1450/73, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 1992 TERCIE společnost s ručením omezeným v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o TERCIE společnost s ručením omezeným v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro TERCIE společnost s ručením omezeným v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 10. 4. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5079 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45476845 | |
Jméno: | TERCIE společnost s ručením omezeným | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.4.1992 |
Zapsána dne: | 10.4.1992 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 42 Cm 207/2023-22 ze dne 8.3.2024, které nabylo právní moci dne 13.4.2024, byl stávající likvidátor odvolán ze své funkce a ustanoven nový likvidátor společnosti. | 25.4.2024 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7.1.2016, č.j. 35 Cm 179/2015-40, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 9.2.2016 | 19.2.2016 | |
Právní forma právnické osoby : společnost s ručením omezeným | 10.4.1992 - 12.1.1994 | |
Základní jmění : 100.000,-Kčs | 10.4.1992 - 12.1.1994 | |
Výše vkladů a rozsah jejich splacení : - ing. Antonín Steskal, Brno, Bílého 7a peněžní vklad 25.000,-Kčs, splaceno 15.000,-Kčs - Pavel Velan, Brno, Údolní 49 peněžní vklad 50.000,-Kčs, splaceno 20.000,-Kčs - Hana Steskalová, Brno, Bílého 7a peněžní vklad 25.000,-Kčs, splaceno 15.000,-Kčs | 10.4.1992 - 12.1.1994 |
Základní kapitál | 125 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.1.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tišnovská 1450/73, Brno 61300, Česká republika | 30.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Tišnovská 1450/73, Brno 61300, Česká republika | 12.1.1994 - 30.10.2015 |
Adresa: | Lieberzeitova 734/2, Brno 61400, Česká republika | 10.4.1992 - 12.1.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- obchodní činnost v tuzemsku i zahraničně obchodní činnost - nákup a a prodej zboží včetně zabezpečení služeb běžných v obchodním styku | 10.4.1992 - 30.10.2015 |
jednatel | Antonín Steskal |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 |
Adresa | Dobrovského 338, 66401 Bílovice nad Svitavou |
jednatel | ing. Václav Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 7.5.2021 |
Adresa | Husova 165/5, 60200 Brno |
jednatel | Ing. Václav Křivánek |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.1994 do 30.10.2015 |
Adresa | Valtická 4107/17, 62800 Brno |
jednatel | ing. Antonín Steskal |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1992 do 30.10.2015 |
Adresa | Bílého 77/7, 60200 Brno |
jednatel | Pavel Velan |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1992 do 12.1.1994 |
Adresa | Údolní 212/49, 60200 Brno |
jednatel | Hana Steskalová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.1992 do 12.1.1994 |
Adresa | Bílého 77/7, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 45476845 |
---|---|
Jméno: | TERCIE společnost s ručením omezeným v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 4. 1992 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Antonín Steskal |
---|
IČO: | 45476845 |
---|---|
Firma: | TERCIE společnost s ručením omezeným v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 4. 1992 |
Sídlo: | Tišnovská 1450/73, Brno 61300 |
---|
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |