Terbor s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Terbor s.r.o. "^v likvidaci"^ (28579968) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Družební 1604/3, 79201 Bruntál. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 2009 a je stále aktivní. Terbor s.r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Terbor s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Terbor s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32945 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28579968 | |
Jméno: | Terbor s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.3.2009 |
Zapsána dne: | 11.3.2009 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10.04.2014, č.j. 29 Cm 60/2013-7, které nabylo právní moci dne 14.05.2014, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 6.5.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družební 1604/3, Bruntál 79201, Česká republika | 6.5.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.5.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.3.2009 - 6.5.2016 |
Jednatel | Jiří Papoušek |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2016 |
Adresa | Družební 1604/3, 79201 Bruntál |
jednatel | Jiří Papoušek |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2009 do 6.5.2016 |
Adresa | Družební 1604/3, 79201 Bruntál |
IČO (identifikační číslo): | 28579968 |
---|---|
Jméno: | Terbor s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 3. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Družební 1604/3, Bruntál 79201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 3. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Papoušek |
---|
IČO: | 28579968 |
---|---|
Firma: | Terbor s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Bruntál |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 3. 2009 |
Sídlo: | Družební 1604/3, Bruntál 79201 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání |
Sportovní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |